EP2808911 - An ein Direktrückbeleuchtungsmodul angepasste Lichtquellenvorrichtung und Anzeigevorrichtung darin [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 26.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.01.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 28.02.2018 [2018/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pan, Yu Hsiang 5F., No. 188, Ln. 159, Sec. 4 Muzha Road Wenshan District Taipei City 116 / TW | Für alle benannten Staaten Chan, Tzu-Yin 1F., No. 40, Zhongliao Street Sanchong District New Taipei City 241 / TW | [2014/49] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2014/49] | Vertreter | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/49] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14170088.0 | 27.05.2014 | [2014/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | TW20130118812 | 28.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: TW 102118812 | [2014/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2808911 | Datum: | 03.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2808911 | Datum: | 10.12.2014 | [2014/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.2014 | Klassifikation | IPC: | H01L33/58, H01L33/64, G02F1/13357 | [2014/50] | CPC: |
H01L33/642 (EP,US);
G02F1/133603 (EP,US);
H01L24/97 (EP,US);
H01L33/58 (EP,US);
G02F1/133607 (EP,US);
G02F1/133628 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2224/48091, H01L2924/00014 (US,EP);
H01L2924/181, H01L2924/00012 (EP,US) | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/29] |
Frühere [2014/49] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | An ein Direktrückbeleuchtungsmodul angepasste Lichtquellenvorrichtung und Anzeigevorrichtung darin | [2014/49] | Englisch: | Light source device adapted to a direct-type backlight module and display device therewith | [2014/49] | Französisch: | Dispositif de source de lumière conçu pour un module à rétroéclairage direct et dispositif d'affichage associé | [2014/49] | Prüfungsverfahren | 05.06.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/29] | 24.01.2018 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2018/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]EP2400568 (LG INNOTEK CO LTD [KR]) [X] 1,2,4,16 * paragraphs [0003] , [0009] , [0044] - [0160]; figure - * [Y] 3,7-9,11,12; | [YA]EP2472610 (INTEMATIX TECHNOLOGY CT CORP [TW]) [Y] 3 * paragraphs [0024] - [0032]; figures 4A-4G * [A] 1,2,4,16; | [YA]US2010172124 (CHO JOO-WOAN [KR], et al) [Y] 7-9,11,12 * paragraphs [0049] - [0068]; figures 1-11 * [A] 10; | [YA]US2011170314 (HSU CHIH-HUA [TW], et al) [Y] 7-9,11,12 * paragraphs [0020] - [0033]; figures 1-3 * [A] 10; | [YA]US2012075835 (YOON JUYOUNG [KR], et al) [Y] 7-9,11,12 * paragraphs [0026] - [0072]; figures 1-3 * [A] 10; | [A]US2008252192 (KIM JAE-MYUNG [KR], et al) [A] 10 * paragraph [0036]; figure 1 * |