EP2782371 - Verfahren, Vorrichtung und computerlesbares Speichermedium zur Erkennung gestenbasierter Befehle für eine Gruppenkommunikationssitzung in einem drahtlosen Kommunikationsgerät [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/39] | Verfahren, Vorrichtungen und computerlesbare Speichermedien zur Erkennung gestenbasierter Befehle für eine Gruppenkommunikationssitzung in einem drahtlosen Kommunikationsgerät | ||
[2018/15] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.07.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive, R-132 D San Diego, CA 92121-1714 / US | [2014/39] | Erfinder | 01 /
Dhodapkar, Chinmay S. 5775 Morehouse Driive San Diego, CA 92121 / US | [2014/39] | Vertreter | Tomkins & Co 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | [2018/35] |
Frühere [2014/39] | Roche, Dermot, et al Tomkins & Co 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14171214.1 | 11.05.2012 | [2014/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113106269 | 12.05.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113106269 | [2014/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2782371 | Datum: | 24.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2782371 | Datum: | 29.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.08.2014 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06, H04W4/10, H04L12/18 | [2018/15] | CPC: |
H04L65/1069 (EP,CN,US);
H04W4/08 (KR);
H04L12/1827 (EP,CN,US);
G06F3/01 (KR);
H04L65/1094 (EP);
H04L65/4046 (EP,CN,US);
|
Frühere IPC [2014/39] | H04W4/20, H04L29/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren, Vorrichtung und computerlesbares Speichermedium zur Erkennung gestenbasierter Befehle für eine Gruppenkommunikationssitzung in einem drahtlosen Kommunikationsgerät | [2018/15] | Englisch: | Method, apparatus and computer readable storage medium for detecting gesture-based commands for a group communication session on a wireless communications device | [2018/15] | Französisch: | Procédé, appareil et support de stockage lisible par ordinateur pour détecter des commandes à base de gestes pour une session de communication de groupe sur un dispositif de communications sans fil | [2018/15] |
Frühere [2014/39] | Verfahren, Vorrichtungen und computerlesbare Speichermedien zur Erkennung gestenbasierter Befehle für eine Gruppenkommunikationssitzung in einem drahtlosen Kommunikationsgerät | ||
Frühere [2014/39] | Methods, apparatuses and computer readable storage media for detecting gesture-based commands for a group communication session on a wireless communications device | ||
Frühere [2014/39] | Procédés, appareils et supports de stockage lisibles par ordinateur pour détecter des commandes à base de gestes pour une session de communication de groupe sur un dispositif de communications sans fil | Prüfungsverfahren | 04.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/39] | 20.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.07.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP12723564.6 / EP2708048 | Teilanmeldung(en) | EP18190855.9 / EP3422749 | Einspruch (Einsprüche) | 31.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.05.2012 | AL | 29.08.2018 | AT | 29.08.2018 | CY | 29.08.2018 | CZ | 29.08.2018 | DK | 29.08.2018 | EE | 29.08.2018 | ES | 29.08.2018 | FI | 29.08.2018 | HR | 29.08.2018 | IT | 29.08.2018 | LT | 29.08.2018 | LV | 29.08.2018 | MC | 29.08.2018 | MK | 29.08.2018 | MT | 29.08.2018 | NL | 29.08.2018 | PL | 29.08.2018 | RO | 29.08.2018 | RS | 29.08.2018 | SE | 29.08.2018 | SI | 29.08.2018 | SK | 29.08.2018 | SM | 29.08.2018 | TR | 29.08.2018 | BG | 29.11.2018 | NO | 29.11.2018 | GR | 30.11.2018 | IS | 29.12.2018 | PT | 29.12.2018 | GB | 11.05.2019 | IE | 11.05.2019 | LU | 11.05.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 11.05.2012 | |
AL | 29.08.2018 | ||
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
MT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 11.05.2012 | |
AL | 29.08.2018 | ||
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CY | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
PT | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
GB | 11.05.2019 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
IE | 11.05.2019 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
LU | 11.05.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
ES | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 29.08.2018 | |
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SE | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 29.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2005124365 (BALASURIYA SENAKA [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0002] - [0027]; figures 2-4 *; | [A]US2009009588 (SHAFFER SHMUEL [US], et al) [A] 1-15* paragraphs [0002] - [0028]; figures 1,3 *; | [I]US2009215410 (CAI ZHENG [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0012] - [0032]; figures 2-4 * |