EP2955938 - Schnittstellenschaltung für ein Hörgerät und Verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 03.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.2021 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 06.10.2021 [2021/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GN ReSound A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup / DK | [2015/51] | Erfinder | 01 /
Ahrendt, Henrik Moseagervej 50 2680 Solrød Strand / DK | [2015/51] | Vertreter | Zacco Denmark A/S Arne Jacobsens Allé 15 2300 Copenhagen S / DK | [2015/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14172394.0 | 13.06.2014 | [2015/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2955938 | Datum: | 16.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.08.2014 | Klassifikation | IPC: | H04R25/00 | [2015/51] | CPC: |
H04R25/00 (EP);
H04R2460/03 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/28] |
Frühere [2015/51] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schnittstellenschaltung für ein Hörgerät und Verfahren | [2015/51] | Englisch: | Interface circuit for a hearing aid and method | [2015/51] | Französisch: | Circuit d'interface destiné à une prothèse auditive et procédé | [2015/51] | Prüfungsverfahren | 07.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/28] | 06.07.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.11.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.11.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung | 21.11.2019 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 22.11.2019 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | 25.08.2021 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2021/40] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 20.01.2020 | Beschwerde eingegangen No. T1211/20 | 01.04.2020 | Begründung eingereicht | 25.08.2021 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: die Anmeldung wurde zurückgenommen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 17.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2006023519 (CHOI SEOUK-KYU [KR], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0021] , [0026] - [0033] - [0051] - [0053]; figures 1,6 * |