EP2978276 - INFORMATION-BAKE MIT MEHREREN KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.12.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.12.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.01.2017 [2017/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Swatch Group Research and Development Ltd. Rue des Sors 3 2074 Marin / CH | [2016/04] | Erfinder | 01 /
Randjelovic, Zoran Cudeau-du-Haut 17 2035 Corcelles / CH | [2016/04] | Vertreter | Goulette, Ludivine, et al ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA Faubourg de l'Hôpital 3 2001 Neuchâtel / CH | [N/P] |
Frühere [2016/04] | Tournel, Maxime Jean-Joseph, et al ICB Ingenieurs Conseils en Brevets Fbg de l'Hopital 3 2001 Neuchatel / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14178632.7 | 25.07.2014 | [2016/04] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2978276 | Datum: | 27.01.2016 | Sprache: | FR | [2016/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.04.2015 | Klassifikation | IPC: | H04W88/10, // H04W4/00, G06Q30/02 | [2016/04] | CPC: |
H04W4/80 (EP,US);
G06Q30/0267 (EP,US);
H04W12/009 (EP,US);
H04W12/122 (EP,US);
H04W12/35 (EP,US);
H04W12/47 (EP,US);
H04W12/48 (EP,US);
H04W12/64 (EP,US);
H04W88/10 (EP,US);
H04L63/18 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INFORMATION-BAKE MIT MEHREREN KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN | [2016/04] | Englisch: | INFORMATION STATION WITH MULTIPLE COMMUNICATION INTERFACES | [2016/04] | Französisch: | BALISE INFORMATIVE A MULTIPLES INTERFACES DE COMMUNICATION | [2016/04] | Prüfungsverfahren | 28.07.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/03] | 31.08.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/03] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2016 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2009171786 (KUO CHIE-CHUNG [TW], et al) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US8688147 (NGUYEN NHAN [US], et al) [A] 1-13* the whole document *; | [XI] - Tony Shore, "Ad-Pod-Plus System", (20130410), URL: https://www.youtube.com/watch?v=PBdK4dEzZRg, (20150109), XP054975666 [X] 1,3,5,6,10 * the whole document * [I] 2,4,7-9,11-13 | [A] - Anwar Craven, "Ad-pods Product Brochure", (20140215), URL: http://www.ad-pods.com/downloads/productbrochure.pdf, (20150109), XP002734269 [A] 1-13 * page 3 * |