EP2835324 - Unterlageplatte zur Unterstützung von Nahrungsmitteln, Anordnung zur Anzeige von Nahrungsmitteln und Verfahren zur Herstellung einer Unterlageplatte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.11.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten silver plastics GmbH & Co. KG Godesberger Strasse 9 53842 Troisdorf / DE | [2016/01] |
Frühere [2015/07] | Für alle benannten Staaten Depron B.V. Wetering 20 6002 SM Weert / NL | Erfinder | 01 /
Daniëls, Paulus Hurbertus Marie Kleine Fonteinstraat 11 B-3950 Kaulille / BE | [2015/07] | Vertreter | Wagner Albiger & Partner Patentanwälte mbB, et al Siegfried-Leopold-Straße 27 53225 Bonn / DE | [N/P] |
Frühere [2016/50] | Wagner Albiger & Partner Patentanwälte mbB, et al Siegfried-Leopold-Strasse 27 53225 Bonn / DE | ||
Frühere [2015/07] | Haartsen, Jan Pieter, et al HOYNG MONEGIER LLP Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14179861.1 | 05.08.2014 | [2015/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL20132011270 | 05.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 2011270 | [2015/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2835324 | Datum: | 11.02.2015 | Sprache: | EN | [2015/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2835324 | Datum: | 14.12.2016 | Sprache: | EN | [2016/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.09.2014 | Klassifikation | IPC: | B65D81/26 | [2015/07] | CPC: |
B65D81/261 (EP);
B65D81/262 (EP);
B65D1/34 (EP);
B65D2543/00657 (EP);
B65D2543/00685 (EP);
B65D2543/00768 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/08] |
Frühere [2015/07] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Unterlageplatte zur Unterstützung von Nahrungsmitteln, Anordnung zur Anzeige von Nahrungsmitteln und Verfahren zur Herstellung einer Unterlageplatte | [2015/07] | Englisch: | Backing board for supporting comestibles, assembly for displaying comestibles and method for manufacturing a backing board | [2015/07] | Französisch: | Panneau de support pour denrées comestibles, dispositif de présentation desdits produits et procédé de fabrication d'un panneau de support | [2015/07] | Prüfungsverfahren | 04.01.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/08] | 18.02.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.06.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.08.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.11.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.11.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.11.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.09.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Aussetzung/Unterbrechung | 11.11.2014 | Unterbrechung des Verfahrens. Grund: Verhinderung des Anmelders aus rechtlichen Gründen | [2015/32] | 02.11.2015 | Wiederaufnahme des Verfahrens | [2015/32] | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.08.2014 | AL | 14.12.2016 | AT | 14.12.2016 | CY | 14.12.2016 | CZ | 14.12.2016 | DK | 14.12.2016 | EE | 14.12.2016 | ES | 14.12.2016 | FI | 14.12.2016 | HR | 14.12.2016 | IT | 14.12.2016 | LV | 14.12.2016 | MC | 14.12.2016 | MK | 14.12.2016 | NL | 14.12.2016 | RO | 14.12.2016 | RS | 14.12.2016 | SE | 14.12.2016 | SI | 14.12.2016 | SK | 14.12.2016 | SM | 14.12.2016 | TR | 14.12.2016 | BG | 14.03.2017 | GR | 15.03.2017 | IS | 14.04.2017 | PT | 14.04.2017 | LU | 05.08.2017 | MT | 05.08.2017 | CH | 31.08.2017 | FR | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/15] | HU | 05.08.2014 | |
AT | 14.12.2016 | ||
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
TR | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 05.08.2017 | ||
MT | 05.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 05.08.2014 | |
AT | 14.12.2016 | ||
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
MK | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 05.08.2017 | ||
MT | 05.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 05.08.2014 | |
AT | 14.12.2016 | ||
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 05.08.2017 | ||
MT | 05.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 05.08.2014 | |
AT | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 05.08.2017 | ||
MT | 05.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 05.08.2017 | ||
MT | 05.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 05.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
FR | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 05.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2018/01] | AT | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2017/41] | AT | 14.12.2016 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
IT | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
SM | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
Frühere [2017/36] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
IS | 14.04.2017 | ||
Frühere [2017/34] | CZ | 14.12.2016 | |
FI | 14.12.2016 | ||
HR | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Frühere [2017/31] | FI | 14.12.2016 | |
HR | 14.12.2016 | ||
LV | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RS | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 14.12.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XDAY]WO9400366 (LINPAC PLASTICS INT [GB], et al) [XD] 1-4,6-8,10-14,16 * page 1, line 4 - page 7, line 25 * * page 10, line 18 - page 13, line 22 * * page 14, line 8 - page 22, line 12 * * page 23, line 3 - page 24, line 18 * * figures 1-5,7-16,20-24 * [A] 5,15 [Y] 9; | [Y]DE202011102578U (PETRI FEINKOST GMBH & CO KG [DE]) [Y] 9 * paragraph [0012]; figures 5-6 *; | [AD]EP0743262 (SIRAP GEMA SPA [IT]) [AD] 1-16 * the whole document *; | [A]FR2775667 (CHARPENTIER GERARD JEAN MARIE [FR]) [A] 1,5,15 * the whole document *; | [A]EP0046956 (HOECHST AG [DE]) [A] 9 * page 13, lines 6-12; figure 2 * | vom Anmelder | WO9400366 | EP0743262 |