17.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] |
05.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.07.2020 [2020/28] |
06.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] |
22.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.12.2019 [2019/52] |
18.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.11.2019 [2019/47] |
28.06.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.07.2019 [2019/31] |
21.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.10.2018 [2018/43] |
31.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.10.2018 [2018/40] |
24.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.09.2018 [2018/39] |
27.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.08.2018 [2018/35] |
20.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] |
15.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.07.2018 [2018/29] |
18.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.06.2018 [2018/25] |
09.03.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.04.2018 [2018/15] |
09.03.2018 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 11.04.2018 [2018/15] |
23.02.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.03.2018 [2018/13] |
09.02.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.03.2018 [2018/11] |
02.02.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.03.2018 [2018/10] |
26.01.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.02.2018 [2018/09] |
08.12.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.01.2018 [2018/02] |
01.12.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.01.2018 [2018/01] |
24.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.12.2017 [2017/52] |
17.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.12.2017 [2017/51] |
10.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.12.2017 [2017/50] |
03.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.12.2017 [2017/49] |
31.03.2017 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 03.05.2017 [2017/18] |
25.03.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
25.03.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
24.03.2017 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
19.01.2017 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
05.10.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
26.09.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
19.09.2016 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
23.05.2016 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
12.02.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
23.12.2015 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
22.12.2015 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
11.12.2015 |
Erster Prüfungsbericht |
|
13.11.2015 |
Änderung - benannte Staaten |
veröffentlicht am 16.12.2015 [2015/51] |
13.11.2015 |
Änderung - Prüfungsantrag |
veröffentlicht am 16.12.2015 [2015/51] |
05.05.2015 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 06.05.2015 [2015/19] |
05.04.2015 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 06.05.2015 [2015/19] |