EP2854164 - Substratverarbeitungsvorrichtung und Substratverarbeitungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.01.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.09.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.04.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Shibaura Mechatronics Corporation 5-1, Kasama 2-chome Sakae-ku Yokohama-shi Kanagawa / JP | [2015/14] | Erfinder | 01 /
Matsushita, Jun c/o Shibaura Mechatronics Corporation 5-1, Kasama 2-chome Sakae-ku, Yokohama-shi Kanagawa / JP | 02 /
Nagashima, Yuji c/o Shibaura Mechatronics Corporation 5-1, Kasama 2-chome Sakae-ku, Yokohama-shi Kanagawa / JP | 03 /
Hayashi, Konosuke c/o Shibaura Mechatronics Corporation 5-1, Kasama 2-chome Sakae-ku, Yokohama-shi Kanagawa / JP | 04 /
Miyazaki, Kunihiro c/o Shibaura Mechatronics Corporation 5-1, Kasama 2-chome Sakae-ku, Yokohama-shi Kanagawa / JP | [2015/14] | Vertreter | Twelmeier Mommer & Partner Patent- und Rechtsanwälte Westliche Karl-Friedrich-Strasse 56-68 75172 Pforzheim / DE | [N/P] |
Frühere [2015/14] | Twelmeier Mommer & Partner Patent- und Rechtsanwälte Westliche Karl-Friedrich-Strasse 56-68 75172 Pforzheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14187005.5 | 30.09.2014 | [2015/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130205172 | 30.09.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013205172 | JP20140141828 | 09.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014141828 | [2015/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2854164 | Datum: | 01.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2854164 | Datum: | 13.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.02.2015 | Klassifikation | IPC: | H01L21/67, B08B3/02, B08B3/08 | [2018/14] | CPC: |
H01L21/67028 (EP,CN,US);
H01L21/02052 (KR);
B08B3/08 (US);
B08B3/02 (US);
H01L21/02307 (KR);
H01L21/324 (KR);
H01L21/67034 (US);
H01L21/6704 (KR);
H01L21/67051 (EP,CN,US);
|
Frühere IPC [2015/14] | H01L21/67 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/43] |
Frühere [2015/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Substratverarbeitungsvorrichtung und Substratverarbeitungsverfahren | [2015/14] | Englisch: | Substrate processing device and substrate processing method | [2015/14] | Französisch: | Dispositif et procédé de traitement de substrats | [2015/14] | Prüfungsverfahren | 09.09.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.09.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/43] | 20.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.04.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 06.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 16.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.09.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.12.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.12.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.12.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.11.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.09.2014 | AL | 13.02.2019 | CY | 13.02.2019 | CZ | 13.02.2019 | DK | 13.02.2019 | EE | 13.02.2019 | ES | 13.02.2019 | FI | 13.02.2019 | HR | 13.02.2019 | IT | 13.02.2019 | LT | 13.02.2019 | LV | 13.02.2019 | MC | 13.02.2019 | MK | 13.02.2019 | MT | 13.02.2019 | NL | 13.02.2019 | PL | 13.02.2019 | RO | 13.02.2019 | RS | 13.02.2019 | SE | 13.02.2019 | SI | 13.02.2019 | SK | 13.02.2019 | SM | 13.02.2019 | TR | 13.02.2019 | BG | 13.05.2019 | NO | 13.05.2019 | GR | 14.05.2019 | IS | 13.06.2019 | PT | 13.06.2019 | BE | 30.09.2019 | CH | 30.09.2019 | FR | 30.09.2019 | GB | 30.09.2019 | IE | 30.09.2019 | LI | 30.09.2019 | LU | 30.09.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 30.09.2014 | |
AL | 13.02.2019 | ||
CY | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
MT | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
FR | 30.09.2019 | ||
GB | 30.09.2019 | ||
IE | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
LU | 30.09.2019 | ||
Frühere [2021/33] | HU | 30.09.2014 | |
AL | 13.02.2019 | ||
CY | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
FR | 30.09.2019 | ||
GB | 30.09.2019 | ||
IE | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
LU | 30.09.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 13.02.2019 | |
CY | 13.02.2019 | ||
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
FR | 30.09.2019 | ||
GB | 30.09.2019 | ||
IE | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
LU | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/48] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
FR | 30.09.2019 | ||
GB | 30.09.2019 | ||
IE | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
LU | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
IE | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
LU | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
IE | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
LU | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
LU | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
MC | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
TR | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SI | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
PL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
SM | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 13.02.2019 | |
CZ | 13.02.2019 | ||
DK | 13.02.2019 | ||
EE | 13.02.2019 | ||
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
RO | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
SK | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 13.02.2019 | |
ES | 13.02.2019 | ||
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 13.02.2019 | |
FI | 13.02.2019 | ||
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/46] | FI | 13.02.2019 | |
HR | 13.02.2019 | ||
IT | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 13.02.2019 | |
HR | 13.02.2019 | ||
LT | 13.02.2019 | ||
LV | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
RS | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
IS | 13.06.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 13.02.2019 | |
LT | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
BG | 13.05.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 13.02.2019 | |
LT | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
GR | 14.05.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 13.02.2019 | |
LT | 13.02.2019 | ||
NL | 13.02.2019 | ||
SE | 13.02.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 13.02.2019 | |
LT | 13.02.2019 | ||
NO | 13.05.2019 | ||
PT | 13.06.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2011143541 (OGAWA YOSHIHIRO [JP], et al) [X] 1-9 * paragraphs [0049] , [0076] , [0087]; figures 1,8 * | Prüfung | GB2346953 | vom Anmelder | JP2008034779 |