EP2902759 - Sensorvorrichtung, Herstellungsverfahren für eine Sensorvorrichtung und Verfahren zum Ermitteln einer Information bezüglich einer Temperatur und/oder bezüglich einer Strahlung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 22.10.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2019 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 13.03.2019 [2019/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2015/32] | Erfinder | 01 /
Utermoehlen, Fabian Vogelsangstrasse 145b 70197 Stuttgart / DE | [2015/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14195330.7 | 28.11.2014 | [2015/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201410201620 | 30.01.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014201620 | [2015/32] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2902759 | Datum: | 05.08.2015 | Sprache: | DE | [2015/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.06.2015 | Klassifikation | IPC: | G01J5/04, G01J5/20 | [2015/32] | CPC: |
G01J5/20 (EP);
G01J5/046 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/11] |
Frühere [2015/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sensorvorrichtung, Herstellungsverfahren für eine Sensorvorrichtung und Verfahren zum Ermitteln einer Information bezüglich einer Temperatur und/oder bezüglich einer Strahlung | [2015/32] | Englisch: | Sensor device, manufacturing method for a sensor device and method for determining an item of information relating to a temperature and/or relating to radiation | [2015/32] | Französisch: | Dispositif de capteur, procédé de fabrication pour un dispositif de capteur et procédé de détermination d'une information concernant une température et/ou un rayonnement | [2015/32] | Prüfungsverfahren | 09.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.02.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/11] | 04.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.09.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2018 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2019/11] | 02.11.2018 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2018 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US2009321641 (PARK KUN SIK [KR], et al) [X] 1-3,10-13 * paragraphs [0003] , [0019] , [0020] , [0044] - [0048] - [0081] - [0084] * * figures 2,8A,8B * [Y] 6-8 [I] 4-7,14,15; | [XI]JP2007225398 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1,2,8-10 * paragraphs [0036] - [0040] * * figure 3 * [I] 4; | [XI]EP2573530 (FRAUNHOFER GES FORSCHUNG [DE]) [X] 1,2,10 * paragraphs [0034] - [0036] * * figure 4 * [I] 4; | [Y]US2012091342 (BERGER ISRAEL [IL], et al) [Y] 8 * paragraph [0049] * * figure 8 * | [Y] - CRESSLER J, "Re-engineering silicon: Si-Ge heterojunction bipolar technology", IEEE SPECTRUM, IEEE INC. NEW YORK, US, vol. 32, no. 3, doi:10.1109/6.367973, ISSN 0018-9235, (19950501), pages 49 - 55, (20020806), XP007923146 [Y] 6,7 * page 49, column l, paragraph 2 * * page 55, column l, paragraph 4 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/6.367973 | vom Anmelder | DE102006028435 |