EP3029327 - System aus Vakuumgerät und Funktionseinheit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.12.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.06.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PFEIFFER VACUUM GMBH Berliner Strasse 43 35614 Asslar / DE | [2016/23] | Erfinder | 01 /
Stammler, Herbert Meininger Weg 7 35396 Gießen / DE | [2016/23] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/07] | Manitz Finsterwald Patentanwälte PartmbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | ||
Frühere [2016/23] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14195823.1 | 02.12.2014 | [2016/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3029327 | Datum: | 08.06.2016 | Sprache: | DE | [2016/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3029327 | Datum: | 14.02.2018 | Sprache: | DE | [2018/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.06.2015 | Klassifikation | IPC: | F04D19/04, H01R24/52, H01R29/00, F04D25/06 | [2017/26] | CPC: |
F04D19/042 (EP);
F04D19/04 (EP);
F04D25/068 (EP);
F04D25/0693 (EP);
H01R29/00 (EP)
|
Frühere IPC [2016/23] | F04D19/04, H01R24/52, H01R29/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/31] |
Frühere [2016/23] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System aus Vakuumgerät und Funktionseinheit | [2016/23] | Englisch: | System comprising vacuum device and functional unit | [2016/23] | Französisch: | Système constitué d'appareil à vide et d'unité de fonctionnement | [2016/23] | Prüfungsverfahren | 20.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/31] | 20.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.06.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.10.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.10.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.10.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 15.11.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 02.12.2014 | AL | 14.02.2018 | CY | 14.02.2018 | DK | 14.02.2018 | EE | 14.02.2018 | ES | 14.02.2018 | FI | 14.02.2018 | HR | 14.02.2018 | LT | 14.02.2018 | LV | 14.02.2018 | MC | 14.02.2018 | MK | 14.02.2018 | MT | 14.02.2018 | NL | 14.02.2018 | PL | 14.02.2018 | PT | 14.02.2018 | RO | 14.02.2018 | RS | 14.02.2018 | SE | 14.02.2018 | SI | 14.02.2018 | SK | 14.02.2018 | SM | 14.02.2018 | TR | 14.02.2018 | BG | 14.05.2018 | NO | 14.05.2018 | GR | 15.05.2018 | IS | 14.06.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/31] | HU | 02.12.2014 | |
AL | 14.02.2018 | ||
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MK | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
PT | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
TR | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MC | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SI | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
SM | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
DK | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
EE | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
PL | 14.02.2018 | ||
RO | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
SK | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 14.02.2018 | |
CY | 14.02.2018 | ||
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/43] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
MT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
BG | 14.05.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/39] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
LV | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
RS | 14.02.2018 | ||
SE | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
GR | 15.05.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 14.02.2018 | |
ES | 14.02.2018 | ||
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 14.02.2018 | |
FI | 14.02.2018 | ||
HR | 14.02.2018 | ||
LT | 14.02.2018 | ||
NL | 14.02.2018 | ||
NO | 14.05.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP1715190 (PFEIFFER VACUUM GMBH [DE]) [X] 1 * the whole document * * figure 2 *; | [A]EP1732178 (BOC EDWARDS JAPAN LTD [JP]) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US6607401 (WEAVER JR JOHN H [US], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]WO2014107157 (EVADO FILIP HOLDING LTD [GB], et al) [A] 1-15 * the whole document * | Prüfung | DE10107248 |