EP2993333 - Antriebskraftsteuerungssystem und Sattelfahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka-ken 438 / JP | [2016/10] | Erfinder | 01 /
Hieda, Kazuya c/o Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi Shizuoka-ken, 438-8501 / JP | [2016/10] | Vertreter | Moreland, David Marks & Clerk LLP The Beacon 176 St Vincent Street Glasgow G2 5SG / GB | [N/P] |
Frühere [2016/10] | Moreland, David Marks & Clerk LLP Aurora 120 Bothwell Street Glasgow G2 7JS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14196399.1 | 04.12.2014 | [2016/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20140179161 | 03.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014179161 | [2016/10] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2993333 | Datum: | 09.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/10] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2993333 | Datum: | 05.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.07.2015 | Klassifikation | IPC: | F02D41/10, B60W30/18, F02D11/10, B60K31/00, F02D41/02, // F02D33/02 | [2016/24] | CPC: |
B60K31/0083 (EP,US);
B60W30/18145 (EP,US);
B60W30/18172 (EP,US);
F02D11/105 (EP,US);
F02D41/021 (EP,US);
F02D41/10 (EP,US);
B60W2300/36 (EP,US);
B60W2510/0657 (EP,US);
B60W2520/18 (EP,US);
B60W2520/26 (EP,US);
B60W2520/28 (EP,US);
B60W2520/30 (EP,US);
B60W2540/10 (EP,US);
B60W2710/0605 (EP,US);
F02D11/106 (EP,US);
F02D2011/102 (EP,US);
F02D2200/50 (EP,US);
F02D2200/501 (EP,US);
|
Frühere IPC [2016/10] | F02D41/10, B60W30/18, F02D11/10, B60K31/00, // F02D33/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antriebskraftsteuerungssystem und Sattelfahrzeug | [2016/10] | Englisch: | Driving force control system and saddled vehicle | [2016/10] | Französisch: | Système de commande de force d'entraînement et véhicule à selle | [2016/10] | Prüfungsverfahren | 04.12.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2016/10] | 29.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.06.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.08.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.08.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.08.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 06.07.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/37] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.12.2014 | AL | 05.10.2016 | AT | 05.10.2016 | BE | 05.10.2016 | CY | 05.10.2016 | CZ | 05.10.2016 | DK | 05.10.2016 | EE | 05.10.2016 | ES | 05.10.2016 | FI | 05.10.2016 | HR | 05.10.2016 | LT | 05.10.2016 | LV | 05.10.2016 | MC | 05.10.2016 | MK | 05.10.2016 | NL | 05.10.2016 | PL | 05.10.2016 | RO | 05.10.2016 | RS | 05.10.2016 | SE | 05.10.2016 | SI | 05.10.2016 | SK | 05.10.2016 | SM | 05.10.2016 | TR | 05.10.2016 | IE | 04.12.2016 | LU | 04.12.2016 | MT | 04.12.2016 | BG | 05.01.2017 | NO | 05.01.2017 | GR | 06.01.2017 | IS | 05.02.2017 | PT | 06.02.2017 | [2020/34] |
Frühere [2018/46] | HU | 04.12.2014 | |
AT | 05.10.2016 | ||
BE | 05.10.2016 | ||
CY | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
MK | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SI | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
TR | 05.10.2016 | ||
IE | 04.12.2016 | ||
LU | 04.12.2016 | ||
MT | 04.12.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2018/43] | HU | 04.12.2014 | |
AT | 05.10.2016 | ||
BE | 05.10.2016 | ||
CY | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
MK | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SI | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
IE | 04.12.2016 | ||
LU | 04.12.2016 | ||
MT | 04.12.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2018/30] | HU | 04.12.2014 | |
AT | 05.10.2016 | ||
BE | 05.10.2016 | ||
CY | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
MK | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SI | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
IE | 04.12.2016 | ||
LU | 04.12.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SI | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
IE | 04.12.2016 | ||
LU | 04.12.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2017/42] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
MC | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
BG | 05.01.2017 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
SM | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
EE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RO | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
SK | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
CZ | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2017/33] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
DK | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2017/26] | AT | 05.10.2016 | |
BE | 05.10.2016 | ||
ES | 05.10.2016 | ||
FI | 05.10.2016 | ||
HR | 05.10.2016 | ||
LT | 05.10.2016 | ||
LV | 05.10.2016 | ||
NL | 05.10.2016 | ||
PL | 05.10.2016 | ||
RS | 05.10.2016 | ||
SE | 05.10.2016 | ||
NO | 05.01.2017 | ||
GR | 06.01.2017 | ||
IS | 05.02.2017 | ||
PT | 06.02.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 05.10.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2014017138 (BOSCH CORP [JP]) [X] 1,5-7,13-15 * paragraph [0006]; figure 1 *; | [AD]JP2011185107 (KOKUSAN DENKI CO) [AD] 1-15 * abstract *; | [A]DE102005003981 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [A] 1-15 * claim - *; | [A]DE10242124 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-15 * paragraph [0026] - paragraph [0030]; claim 1 *; | [A]EP2738075 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-15 * paragraph [0058] - paragraph [0059]; claim - *; | [A]EP1714862 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-15 * paragraph [0050] - paragraph [0059]; figure 3 * | vom Anmelder | JP2011185107 |