EP2991109 - Integrierter Kondensator in einer integrierten Schaltung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.11.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.11.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.12.2018 [2018/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MediaTek Inc. No. 1 Dusing Rd. 1st Science-Based Industrial Park Hsin-Chu 300 / TW | [N/P] |
Frühere [2016/09] | Für alle benannten Staaten MediaTek, Inc No. 1 Dusing Rd. 1st Science-Based Industrial Park Hsin-Chu 300 / TW | Erfinder | 01 /
Chen, Shi-Bai 13F.-1, No.85, Sec. 2 Jiafeng 6th Rd. 302 Zhubei City, Hsinchu County / TW | 02 /
Lee, Tung-Hsing 2F., No.5, Alley 34, Lane 36 Jhongshan 2nd Rd. 247 Luzhou Dist., New Taipei City / TW | [2016/09] | Vertreter | Hoefer & Partner Patentanwälte mbB Pilgersheimer Straße 20 81543 München / DE | [2016/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14197607.6 | 12.12.2014 | [2016/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414337216 | 22.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414337216 | [2016/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2991109 | Datum: | 02.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/09] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2991109 | Datum: | 23.03.2016 | [2016/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.02.2016 | Klassifikation | IPC: | H01L23/522, H01L49/02, H01L27/06 | [2016/12] | CPC: |
H01L27/0629 (EP,US);
H01L28/86 (US);
H01L28/87 (EP,US);
H01L23/5223 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/40] |
Frühere [2016/09] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Integrierter Kondensator in einer integrierten Schaltung | [2016/09] | Englisch: | Integrated capacitor in an integrated circuit | [2016/09] | Französisch: | Condensateur intégré dans un circuit intégré | [2016/09] | Prüfungsverfahren | 29.08.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.08.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/40] | 15.12.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.04.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.07.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/49] | 05.07.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 15.08.2018 geplant war | 27.07.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/49] | 15.08.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2017 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2009090951 (CHANG CHUNG-LONG [TW], et al); | [X]US2011210384 (XIA WEI [US], et al) |