EP2942283 - Flüssigkeitsspeichersystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 11.03.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.03.2016 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 13.04.2016 [2016/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAE Systems PLC 6 Carlton Gardens London SW1Y 5AD / GB | [2015/46] | Vertreter | BAE SYSTEMS plc Group IP Department Warwick House P.O. Box 87 Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU / GB | [N/P] |
Frühere [2015/46] | BAE SYSTEMS plc Group IP Department Farnborough Aerospace Centre Farnborough Hampshire GU14 6YU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14275107.2 | 07.05.2014 | [2015/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2942283 | Datum: | 11.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.11.2014 | Klassifikation | IPC: | B64D37/06, B64D37/32, B60K15/03 | [2015/46] | CPC: |
B64D37/32 (EP);
B60K15/03 (EP);
F41H5/04 (EP);
B60K2015/03407 (EP);
B60Y2200/51 (EP);
B64D2037/325 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/46] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Flüssigkeitsspeichersystem | [2015/46] | Englisch: | Liquid storage system | [2015/46] | Französisch: | Système de stockage de liquide | [2015/46] | Prüfungsverfahren | 24.11.2015 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) [2016/15] | 04.12.2015 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/15] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]GB2155873 (BRITISH AEROSPACE) [X] 1,3,4,6-10,12,15 * the whole document * [I] 11,13,14; | [XI]GB2198099 (DAIMLER BENZ AG) [X] 1-3,5-10,12,15 * page 1, paragraph 4 - page 4, paragraph 2; figures 1-3 * [I] 4; | [X]US4469295 (SCHUSTER IRVING [US]) [X] 1-4,7,10-14 * column 2, line 55 - column 3, line 32; figures 1,3 *; | [X]US6220287 (WOLF LANCE ALAN [US]) [X] 1,3,4,6,7,10,12 * column 5, line 53 - column 6, line 20; figures 1-4 *; | [X]GB2088806 (HEADRICK RICHARD T) [X] 1,6,8-13,15 * page 2, line 108 - page 3, line 46; figures 1-8 * * page 3, line 128 - page 4, line 15 *; | [A]EP1147934 (CIE PLASTIC OMNIUM BR SA [FR]) [A] 1-4,7,10,12 * paragraphs [0001] - [0018]; figures 1,7,8 * |