EP2957852 - Strömungsdeflektoren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.06.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BORGWARNER EMISSIONS SYSTEMS SPAIN, S.L.U. Carretera de Zamanes, 20 36315 Vigo Pontevedra / ES | [2015/52] | Erfinder | 01 /
Grande Fernández, José Antonio Aragon 221, 2º C E-36206 Vigo - Pontevedra / ES | 02 /
Rodríguez Tato, Marcos Rosal 2, 7º B E-36209 Vigo - Pontevedra / ES | [2015/52] | Vertreter | ABG Intellectual Property Law, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | [N/P] |
Frühere [2018/49] | ABG Intellectual Property, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | ||
Frühere [2015/52] | ABG Patentes, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14382234.4 | 17.06.2014 | [2015/52] | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2957852 | Datum: | 23.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2957852 | Datum: | 05.12.2018 | Sprache: | EN | [2018/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.12.2014 | Klassifikation | IPC: | F28F9/00, F02M26/32, F28F9/22, F28D21/00, F28F13/08, // F28D7/16 | [2018/13] | CPC: |
F28F9/005 (EP,US);
F28F13/08 (US);
F02M26/32 (EP,US);
F28D21/0003 (EP,US);
F28F9/22 (EP,US);
F28D2021/008 (EP,US);
|
Frühere IPC [2015/52] | F28F9/00, F02M25/07, F28F9/22, F28D21/00, // F28D7/16 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/24] |
Frühere [2015/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Strömungsdeflektoren | [2015/52] | Englisch: | Flow deflectors | [2015/52] | Französisch: | Déflecteurs d'écoulement | [2015/52] | Prüfungsverfahren | 05.05.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/24] | 05.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.02.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.06.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 09.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.10.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.10.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.10.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 06.09.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.06.2014 | AL | 05.12.2018 | AT | 05.12.2018 | CY | 05.12.2018 | CZ | 05.12.2018 | DK | 05.12.2018 | EE | 05.12.2018 | ES | 05.12.2018 | FI | 05.12.2018 | HR | 05.12.2018 | IT | 05.12.2018 | LT | 05.12.2018 | LV | 05.12.2018 | MC | 05.12.2018 | MK | 05.12.2018 | MT | 05.12.2018 | NL | 05.12.2018 | PL | 05.12.2018 | RO | 05.12.2018 | RS | 05.12.2018 | SE | 05.12.2018 | SI | 05.12.2018 | SK | 05.12.2018 | SM | 05.12.2018 | TR | 05.12.2018 | BG | 05.03.2019 | NO | 05.03.2019 | GR | 06.03.2019 | IS | 05.04.2019 | PT | 05.04.2019 | GB | 17.06.2019 | IE | 17.06.2019 | LU | 17.06.2019 | BE | 30.06.2019 | CH | 30.06.2019 | FR | 30.06.2019 | LI | 30.06.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 17.06.2014 | |
AL | 05.12.2018 | ||
AT | 05.12.2018 | ||
CY | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
MT | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
FR | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 17.06.2014 | |
AL | 05.12.2018 | ||
AT | 05.12.2018 | ||
CY | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
FR | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CY | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
FR | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
FR | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
LU | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
GB | 17.06.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
BE | 30.06.2019 | ||
CH | 30.06.2019 | ||
LI | 30.06.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
IE | 17.06.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
TR | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
MC | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SI | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
DK | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SK | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
IS | 05.04.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
EE | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RO | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
SM | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
CZ | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
PL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
IT | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
PT | 05.04.2019 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
NL | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 05.12.2018 | |
AT | 05.12.2018 | ||
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 05.12.2018 | |
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
RS | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 05.12.2018 | |
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
SE | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
GR | 06.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 05.12.2018 | |
ES | 05.12.2018 | ||
FI | 05.12.2018 | ||
HR | 05.12.2018 | ||
LT | 05.12.2018 | ||
LV | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 05.12.2018 | |
LT | 05.12.2018 | ||
BG | 05.03.2019 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 05.12.2018 | |
LT | 05.12.2018 | ||
NO | 05.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 05.12.2018 | |
NO | 05.03.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]BE477254 (GENERAL AMERICAN TRANSPORTATION CORPORATION) [X] 1,3,11 * figure 2 *; | [A]DE102006051000 (BEHR GMBH & CO KG [DE]) [A] 1,3 * figures 21, 27 *; | [X]EP1876391 (BALCKE DUERR GMBH [DE]) [X] 1,3,9,11 * figure 1 *; | [A]JP2008297993 (KOMATSU MFG CO LTD) [A] 1* figure 11 * | Prüfung | DE10219964 |