EP3003892 - BEUTEL SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BEUTELS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/15] | BEUTEL, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BEUTELS SOWIE MASCHINENSYSTEM ZUR HERSTELLUNG EINES BEUTELS | ||
[2019/48] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Windmöller & Hölscher KG Münsterstrasse 50 49525 Lengerich/Westf. / DE | [2016/15] | Erfinder | 01 /
THIES, Jörg Christian Am Telgenkamp 12 49201 Dissen / DE | [2016/15] | Vertreter | (deleted) | [2020/16] |
Frühere [2016/15] | Vogel, Andreas, et al Bals & Vogel Universitätsstrasse 142 44799 Bochum / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14707363.9 | 26.02.2014 | [2016/15] | WO2014EP53758 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201310105381 | 24.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013105381 | [2016/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014187582 | Datum: | 27.11.2014 | Sprache: | DE | [2014/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3003892 | Datum: | 13.04.2016 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 27.11.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3003892 | Datum: | 15.04.2020 | Sprache: | DE | [2020/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.11.2014 | Klassifikation | IPC: | B65D33/10 | [2019/48] | CPC: |
B65D33/105 (EP,US);
B65D33/06 (US);
B31B50/86 (EP,US);
B65D33/004 (US);
B65D33/007 (US);
B65D33/04 (US);
B31B2150/00 (EP,US);
B31B2150/001 (EP,US);
B31B2150/003 (EP,US);
|
Frühere IPC [2016/15] | B65D33/10, B31B1/86 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEUTEL SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BEUTELS | [2019/48] | Englisch: | BAGS AND METHOD FOR MAKING SUCH BAGS | [2019/48] | Französisch: | SAC D'EMBALLAGE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE TELS SACS D'EMBALLAGE | [2019/48] |
Frühere [2016/15] | BEUTEL, VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BEUTELS SOWIE MASCHINENSYSTEM ZUR HERSTELLUNG EINES BEUTELS | ||
Frühere [2016/15] | BAG, METHOD FOR THE PRODUCTION OF A BAG AND MACHINE SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF A BAG | ||
Frühere [2016/15] | SACHET, PROCÉDÉ SERVANT À FABRIQUER UN SACHET, ET SYSTÈME DE MACHINE SERVANT À FABRIQUER UN SACHET | Eintritt in die regionale Phase | 04.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/15] | 01.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.07.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.11.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.04.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.02.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 18.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.02.2014 | AL | 15.04.2020 | CY | 15.04.2020 | CZ | 15.04.2020 | DK | 15.04.2020 | EE | 15.04.2020 | ES | 15.04.2020 | FI | 15.04.2020 | HR | 15.04.2020 | LT | 15.04.2020 | LV | 15.04.2020 | MC | 15.04.2020 | MK | 15.04.2020 | MT | 15.04.2020 | NL | 15.04.2020 | PL | 15.04.2020 | RO | 15.04.2020 | RS | 15.04.2020 | SE | 15.04.2020 | SI | 15.04.2020 | SK | 15.04.2020 | SM | 15.04.2020 | BG | 15.07.2020 | NO | 15.07.2020 | GR | 16.07.2020 | IS | 15.08.2020 | PT | 17.08.2020 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 26.02.2014 | |
AL | 15.04.2020 | ||
CY | 15.04.2020 | ||
CZ | 15.04.2020 | ||
DK | 15.04.2020 | ||
EE | 15.04.2020 | ||
ES | 15.04.2020 | ||
FI | 15.04.2020 | ||
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
MC | 15.04.2020 | ||
MK | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
PL | 15.04.2020 | ||
RO | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
SI | 15.04.2020 | ||
SK | 15.04.2020 | ||
SM | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 26.02.2014 | |
AL | 15.04.2020 | ||
CY | 15.04.2020 | ||
CZ | 15.04.2020 | ||
DK | 15.04.2020 | ||
EE | 15.04.2020 | ||
ES | 15.04.2020 | ||
FI | 15.04.2020 | ||
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
MC | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
PL | 15.04.2020 | ||
RO | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
SI | 15.04.2020 | ||
SK | 15.04.2020 | ||
SM | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 26.02.2014 | |
AL | 15.04.2020 | ||
CZ | 15.04.2020 | ||
DK | 15.04.2020 | ||
EE | 15.04.2020 | ||
ES | 15.04.2020 | ||
FI | 15.04.2020 | ||
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
MC | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
PL | 15.04.2020 | ||
RO | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
SI | 15.04.2020 | ||
SK | 15.04.2020 | ||
SM | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/41] | AL | 15.04.2020 | |
CZ | 15.04.2020 | ||
DK | 15.04.2020 | ||
EE | 15.04.2020 | ||
ES | 15.04.2020 | ||
FI | 15.04.2020 | ||
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
MC | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
PL | 15.04.2020 | ||
RO | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
SI | 15.04.2020 | ||
SK | 15.04.2020 | ||
SM | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 15.04.2020 | |
CZ | 15.04.2020 | ||
DK | 15.04.2020 | ||
EE | 15.04.2020 | ||
ES | 15.04.2020 | ||
FI | 15.04.2020 | ||
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
PL | 15.04.2020 | ||
RO | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
SI | 15.04.2020 | ||
SK | 15.04.2020 | ||
SM | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 15.04.2020 | |
CZ | 15.04.2020 | ||
DK | 15.04.2020 | ||
EE | 15.04.2020 | ||
ES | 15.04.2020 | ||
FI | 15.04.2020 | ||
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
PL | 15.04.2020 | ||
RO | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
SK | 15.04.2020 | ||
SM | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 15.04.2020 | |
CZ | 15.04.2020 | ||
DK | 15.04.2020 | ||
EE | 15.04.2020 | ||
ES | 15.04.2020 | ||
FI | 15.04.2020 | ||
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
RO | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
SM | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 15.04.2020 | |
DK | 15.04.2020 | ||
ES | 15.04.2020 | ||
FI | 15.04.2020 | ||
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
RO | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
SM | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 15.04.2020 | |
FI | 15.04.2020 | ||
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 15.04.2020 | |
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
BG | 15.07.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 15.04.2020 | |
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
RS | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 15.04.2020 | |
HR | 15.04.2020 | ||
LT | 15.04.2020 | ||
LV | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
GR | 16.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 15.04.2020 | |
LT | 15.04.2020 | ||
NL | 15.04.2020 | ||
SE | 15.04.2020 | ||
NO | 15.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 15.04.2020 | |
NO | 15.07.2020 | ||
IS | 15.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 15.08.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2985355 (READ ROBERT E) [X] 1,32 * column 4, line 60 - column 10, line 74; figures 1-15; claims 1,2,5,6 * [I] 2-31; | [A]FR1370903 (WINDMOLLER & HOLSCHER FA) [A] 1,17-32* figures 2,8,15a,15b,16,17 *; | [A]DE4238655 (WINDMOELLER & HOELSCHER [DE]) [A] 1,17-32 * abstract * * column 2, line 44 - column 3, line 33 *; | [A]DE9403188U (BISCHOF & KLEIN [DE]) [A] 1-16,32 * page 7, line 7 - page 10, paragraph 2; figures 1-5 *; | [AD]EP0781710 (FISCHER & KRECKE GMBH & CO [DE]) [AD] 1-16,32 * abstract * |