EP2984836 - VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND VERFAHREN ZUR DECODIERUNG EINER LUT UND ENTSPRECHENDE VORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.01.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.12.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.08.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.07.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.05.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 12.06.2024 [2024/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dolby International AB 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [2024/24] |
Frühere [2022/46] | Für alle benannten Staaten Dolby International AB 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / NL | ||
Frühere [2022/19] | Für alle benannten Staaten Dolby International AB Mr. Treublaan 7 1097 DP Amsterdam / NL | ||
Frühere [2017/15] | Für alle benannten Staaten Dolby International AB Apollo Building, 3E Herikerbergweg 1-13 1101 CN Amsterdam Zuidoost / NL | ||
Frühere [2016/07] | Für alle benannten Staaten Thomson Licensing 1-5, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | Erfinder | 01 /
BORDES, Philippe c/o Technicolor R&D France 975 avenue des Champs Blancs CS17616 F-35576 Cesson-Sévigné / FR | 02 /
ANDRIVON, Pierre c/o Technicolor R&D France 975 avenue des Champs Blancs CS17616 F-35576 Cesson-Sévigné / FR | 03 /
JOLLY, Emmanuel c/o Technicolor R&D France 975 avenue des Champs Blancs CS17616 F-35576 Cesson-Sévigné / FR | [2016/07] | Vertreter | Dolby International AB Patent Group Europe 77 Sir John Rogerson's Quay Block C Grand Canal Docklands Dublin, D02 VK60 / IE | [2024/24] |
Frühere [2016/07] | Lorette, Anne Technicolor 1, rue Jeanne d'Arc 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14712249.3 | 17.03.2014 | [2016/07] | WO2014EP55333 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20130305453 | 08.04.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 13305453 | EP20130306010 | 15.07.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 13306010 | EP20140305109 | 27.01.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 14305109 | [2016/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014166705 | Datum: | 16.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2984836 | Datum: | 17.02.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.10.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2984836 | Datum: | 12.06.2024 | Sprache: | EN | [2024/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.10.2014 | Klassifikation | IPC: | H04N19/50, H04N19/30, H04N19/186, H04N19/463 | [2016/07] | CPC: |
H04N19/186 (EP,IL,KR,RU,US);
H04N19/597 (IL,US);
H04N1/6019 (RU);
H04N19/30 (EP,IL,KR,US);
H04N19/13 (KR);
H04N19/184 (KR);
H04N19/44 (IL,US);
H04N19/463 (EP,IL,US);
H04N19/50 (EP,IL,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/07] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND VERFAHREN ZUR DECODIERUNG EINER LUT UND ENTSPRECHENDE VORRICHTUNGEN | [2016/07] | Englisch: | METHOD FOR ENCODING AND METHOD FOR DECODING A LUT AND CORRESPONDING DEVICES | [2016/07] | Französisch: | PROCÉDÉS DE CODAGE ET DE DÉCODAGE D'UNE TABLE DE CORRESPONDANCE ET DISPOSITIFS ASSOCIÉS | [2016/07] | Eintritt in die regionale Phase | 14.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/07] | 22.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.07.2023 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 11.08.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.09.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.12.2023 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 26.01.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.05.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP23192629.6 / EP4254954 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.10.2018 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 21.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 20.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0822708 (HEWLETT PACKARD CO [US]); | [A]JP2004208128 (FUJI XEROX CO LTD); | [Y]EP1574996 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [X]US2007242894 (KAUTZER MATTHIAS [DE], et al); | [IY]EP2051529 (THOMSON LICENSING [FR]); | [A]JP2010251940 (SEIKO EPSON CORP); | Prüfung | US6281903 |