EP2976645 - KLINISCHE ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR EINE STRAHLENTHERAPIE BEI PROSTATAKREBS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.06.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.01.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für:AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Für:DE
Philips GmbH Lübeckertordamm 5 20099 Hamburg / DE | [2016/04] | Erfinder | 01 /
RIBBING, Carolina c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
BITTER, Katrin c/o High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2016/04] | Vertreter | Ledeboer, Johannes Albertus Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2016/04] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14714384.6 | 07.03.2014 | [2016/04] | WO2014IB59526 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361803479P | 20.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361803479 P | [2016/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014147509 | Datum: | 25.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/39] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2976645 | Datum: | 27.01.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.09.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2976645 | Datum: | 05.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.09.2014 | Klassifikation | IPC: | G01N33/574, A61N5/00, G01N33/68, G06F19/00 | [2016/04] | CPC: |
A61N5/103 (EP,US);
G01N33/48 (CN);
G01N33/6848 (EP,US);
G01N33/6893 (US);
G01N35/00584 (CN);
H01J49/0027 (US);
G01N2800/40 (EP,US);
G01N2800/52 (EP,US);
G16H10/40 (EP,US);
G16H20/40 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KLINISCHE ENTSCHEIDUNGSHILFE FÜR EINE STRAHLENTHERAPIE BEI PROSTATAKREBS | [2016/04] | Englisch: | CLINICAL DECISION SUPPORT (CDS) FOR RADIOTHERAPY IN PROSTATE CANCER | [2016/04] | Französisch: | AIDE À LA DÉCISION CLINIQUE (CDS) ASSOCIÉE À UNE RADIOTHÉRAPIE DU CANCER DE LA PROSTATE | [2016/04] | Eintritt in die regionale Phase | 20.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/04] | 05.11.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.07.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.11.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.07.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 06.04.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 07.03.2014 | AL | 05.07.2017 | AT | 05.07.2017 | CY | 05.07.2017 | CZ | 05.07.2017 | DK | 05.07.2017 | EE | 05.07.2017 | ES | 05.07.2017 | FI | 05.07.2017 | HR | 05.07.2017 | IT | 05.07.2017 | LT | 05.07.2017 | LV | 05.07.2017 | MC | 05.07.2017 | MK | 05.07.2017 | NL | 05.07.2017 | PT | 05.07.2017 | RO | 05.07.2017 | RS | 05.07.2017 | SE | 05.07.2017 | SI | 05.07.2017 | SK | 05.07.2017 | SM | 05.07.2017 | BG | 05.10.2017 | NO | 05.10.2017 | GR | 06.10.2017 | IS | 05.11.2017 | IE | 07.03.2018 | LU | 07.03.2018 | MT | 07.03.2018 | BE | 31.03.2018 | CH | 31.03.2018 | LI | 31.03.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 07.03.2014 | |
AT | 05.07.2017 | ||
CY | 05.07.2017 | ||
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
MK | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PT | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
IE | 07.03.2018 | ||
LU | 07.03.2018 | ||
MT | 07.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 07.03.2014 | |
AT | 05.07.2017 | ||
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PT | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
IE | 07.03.2018 | ||
LU | 07.03.2018 | ||
MT | 07.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AT | 05.07.2017 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
PT | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
IE | 07.03.2018 | ||
LU | 07.03.2018 | ||
MT | 07.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 05.07.2017 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
IE | 07.03.2018 | ||
LU | 07.03.2018 | ||
MT | 07.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 05.07.2017 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
IE | 07.03.2018 | ||
LU | 07.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 05.07.2017 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
IE | 07.03.2018 | ||
LU | 07.03.2018 | ||
Frühere [2019/04] | AT | 05.07.2017 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
LU | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 05.07.2017 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
MC | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 05.07.2017 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SI | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 05.07.2017 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
EE | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
IT | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RO | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
SK | 05.07.2017 | ||
SM | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 05.07.2017 | |
CZ | 05.07.2017 | ||
DK | 05.07.2017 | ||
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Frühere [2018/12] | AT | 05.07.2017 | |
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
LV | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 05.07.2017 | |
ES | 05.07.2017 | ||
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
BG | 05.10.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
GR | 06.10.2017 | ||
IS | 05.11.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 05.07.2017 | |
FI | 05.07.2017 | ||
HR | 05.07.2017 | ||
LT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
RS | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 05.07.2017 | |
LT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
SE | 05.07.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 05.07.2017 | |
LT | 05.07.2017 | ||
NL | 05.07.2017 | ||
NO | 05.10.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 05.07.2017 | |
NO | 05.10.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2008123948 (VERMILLION INC [US], et al) [A] 1-20* abstract *; | [XY]WO2010136942 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1,7-20 * abstract * * page 10, line 1 - page 11, line 8 * [Y] 2-6; | [XY]WO2011070461 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1,7-20 * abstract * * page 15, line 10 - page 16, line 15 * * page 2, line 31 - page 3, line 7 * [Y] 2-6; | [XY]WO2013001507 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 11-20 * abstract * * page 3 * [Y] 2-6 | Prüfung | - STEVEN CARR ET AL, "The need for guidelines in publication of peptide and protein identification data - Working group on publication guidelines for peptide and protein identification data", MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS, AMERICAN SOCIETY FOR BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY, US, vol. 3, no. 6, doi:10.1074/MCP.T400006-MCP200, ISSN 1535-9476, (20040601), pages 531 - 533, (20040408), XP002616824 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.T400006-MCP200 |