EP2984630 - ANSICHT VON REKONSTRUIERTEN BILDDATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.04.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2020/12] |
Frühere [2016/07] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
DHANANTWARI, Amar High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
JOSHI, Mukta High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
NAE, Yael High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2016/07] | Vertreter | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2016/07] | Versteeg, Dennis John Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14720256.8 | 28.03.2014 | [2016/07] | WO2014IB60253 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361810353P | 10.04.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361810353 P | [2016/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014167450 | Datum: | 16.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2984630 | Datum: | 17.02.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.10.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.10.2014 | Klassifikation | IPC: | G06T11/00, A61B5/00 | [2016/07] | CPC: |
G06T11/003 (EP,US);
A61B6/032 (RU,US);
A61B6/461 (RU,US);
A61B6/467 (US);
G06T11/60 (RU,US);
G06T15/08 (US);
G06T5/70 (US);
G06T7/0012 (US);
G06T2200/04 (US);
G06T2207/10081 (US);
G06T2207/30024 (US);
G06T2210/41 (US);
G06T2211/421 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANSICHT VON REKONSTRUIERTEN BILDDATEN | [2016/07] | Englisch: | RECONSTRUCTED IMAGE DATA VISUALIZATION | [2016/07] | Französisch: | VISUALISATION DE DONNÉES IMAGE RECONSTRUITES | [2016/07] | Eintritt in die regionale Phase | 10.11.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.11.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.11.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.11.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/07] | 17.05.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.07.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.11.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.02.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.01.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.08.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.10.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 02.08.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.08.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.08.2023 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2007034342 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al); | [XI]WO2011036624 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al); |