Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11227414 | Globale Akte | 18.01.2022 | B2 | US2016048982 | 18.02.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414782690 | 28.03.2014 | US201361810353 | 10.04.2013 | WO2014IB60253 | 28.03.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6936842B | Globale Akte | 22.09.2021 | B2 | JP2020044341 | 26.03.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201361810353 | 10.04.2013 | JP2016507078 | 28.03.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6905827B | Globale Akte | 21.07.2021 | B2 | JP2016514612 | 23.05.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201361810353 | 10.04.2013 | WO2014IB60253 | 28.03.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN105103194B | Globale Akte | 29.01.2019 | B | CN105103194 | 25.11.2015 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201361810353 | 10.04.2013 | WO2014IB60253 | 28.03.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2984630 | Globale Akte | 17.02.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201361810353 | 10.04.2013 | WO2014IB60253 | 28.03.2014 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2676001 | 25.12.2018 | C2 | RU2015147854 | 22.05.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201361810353 | 10.04.2013 | WO2014IB60253 | 28.03.2014 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2014167450 | Globale Akte | 16.10.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201361810353 | 10.04.2013 |