EP2996534 - TÜRÖFFNUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.06.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.07.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret A.S. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa / TR | [2016/12] | Erfinder | 01 /
EROGLU, Erkan Vestel Beyaz Esya - Bulasik Makinasi Fabrikasi Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa / TR | 02 /
SAYIR, Halil Vestel Beyaz Esya - Bulasik Makinasi Fabrikasi Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa / TR | 03 /
AKSU, Burak Vestel Beyaz Esya - Bulasik Makinasi Fabrikasi Organize Sanayi Bolgesi 45030 Manisa / TR | [2016/12] | Vertreter | Cayli, Hülya Paragon Consultancy Inc. Koza Sokak No: 63/2 GOP 06540 Ankara / TR | [2016/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14721843.2 | 05.05.2014 | [2016/12] | WO2014EP59034 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | TR20130005873 | 16.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: TR 201305873 | [2016/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014184018 | Datum: | 20.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2996534 | Datum: | 23.03.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.11.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2996534 | Datum: | 08.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.11.2014 | Klassifikation | IPC: | A47L15/42 | [2016/12] | CPC: |
A47L15/4259 (EP);
A47L15/4261 (EP);
A47L15/0034 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TÜRÖFFNUNGSSYSTEM | [2016/12] | Englisch: | A DOOR OPENING SYSTEM | [2016/12] | Französisch: | SYSTÈME D'OUVERTURE DE PORTE | [2016/12] | Eintritt in die regionale Phase | 17.11.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.11.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.11.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.02.2015 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 17.11.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/12] | 27.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.06.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.06.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.06.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 09.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.05.2014 | AL | 08.08.2018 | AT | 08.08.2018 | CY | 08.08.2018 | CZ | 08.08.2018 | DK | 08.08.2018 | EE | 08.08.2018 | ES | 08.08.2018 | FI | 08.08.2018 | HR | 08.08.2018 | IT | 08.08.2018 | LT | 08.08.2018 | LV | 08.08.2018 | MC | 08.08.2018 | MK | 08.08.2018 | MT | 08.08.2018 | NL | 08.08.2018 | PL | 08.08.2018 | RO | 08.08.2018 | RS | 08.08.2018 | SE | 08.08.2018 | SI | 08.08.2018 | SK | 08.08.2018 | SM | 08.08.2018 | TR | 08.08.2018 | BG | 08.11.2018 | NO | 08.11.2018 | GR | 09.11.2018 | IS | 08.12.2018 | PT | 08.12.2018 | GB | 05.05.2019 | IE | 05.05.2019 | LU | 05.05.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 05.05.2014 | |
AL | 08.08.2018 | ||
AT | 08.08.2018 | ||
CY | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
MT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 05.05.2014 | |
AL | 08.08.2018 | ||
AT | 08.08.2018 | ||
CY | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CY | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
PT | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
GB | 05.05.2019 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
IE | 05.05.2019 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
TR | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
LU | 05.05.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
MC | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SI | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
DK | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
SM | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
EE | 08.08.2018 | ||
ES | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
SK | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
CZ | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RO | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
IT | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 08.08.2018 | |
AT | 08.08.2018 | ||
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
LV | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 08.08.2018 | |
FI | 08.08.2018 | ||
HR | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 08.08.2018 | |
FI | 08.08.2018 | ||
LT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
PL | 08.08.2018 | ||
RS | 08.08.2018 | ||
SE | 08.08.2018 | ||
BG | 08.11.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
GR | 09.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 08.08.2018 | |
LT | 08.08.2018 | ||
NL | 08.08.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 08.08.2018 | |
LT | 08.08.2018 | ||
NO | 08.11.2018 | ||
IS | 08.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 08.08.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1733675 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-11* the whole document *; | [A]EP2130476 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]WO2011141542 (ARCELIK AS [TR], et al) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]EP2497854 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE]) [A] 1-11 * the whole document *; | [A]EP2578134 (MIELE & CIE [DE]) [A] 1-11 * the whole document * |