EP3143791 - VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.05.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.02.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 23.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.01.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.02.2020 [2020/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Solutions and Networks Oy Karakaari 7 02610 Espoo / FI | [2019/36] |
Frühere [2017/12] | Für alle benannten Staaten Nokia Solutions and Networks Oy Karaportti 3 02610 Espoo / FI | Erfinder | 01 /
TENG, Yong Building 11 Bao Sheng Li Fang Qing Yuan Beijing 100192 / CN | 02 /
HORNEMAN, Kari Veikko Kaijantie 36 FIN-90800 Oulu / FI | 03 /
YU, Ling Mäkituvantie 4 A 2 FIN-90650 Oulu / FI | [2017/12] | Vertreter | Borgström, Markus Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG T&I IPR Patent Administration St.-Martin-Straße 76 80240 München / DE | [2017/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14725129.2 | 16.05.2014 | [2017/12] | WO2014EP60098 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015172844 | Datum: | 19.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3143791 | Datum: | 22.03.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.11.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.11.2015 | Klassifikation | IPC: | H04W16/14, H04W72/04, H04W28/20 | [2017/12] | CPC: |
H04W16/14 (EP,CN,KR,US);
H04W16/04 (KR);
H04W16/10 (KR);
H04W28/0236 (US);
H04W92/02 (EP,CN,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM | [2017/12] | Englisch: | METHOD, APPARATUS AND SYSTEM | [2017/12] | Französisch: | PROCÉDÉ, APPAREIL, ET SYSTÈME | [2017/12] | Eintritt in die regionale Phase | 16.12.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.12.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.12.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.10.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.12.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/12] | 15.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.09.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/09] | 22.10.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2019 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2009050212 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY [FI], et al) [Y] 5-7,20,22 * abstract * * page 4, line 9 - page 5, column 15 * * page 10, line 1 - page 15, line 14 * * figure - *; | [A]US2010232310 (HU WENDONG [US]) [A] 1-8,14,15,18,20-24,30,31 * abstract * * paragraph [0067] - paragraph [0071] * * paragraph [0099] - paragraph [0128] ** figure - *; | [XY]WO2013129986 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [X] 1-4,8,14,15,18,21,23,24,30,31 * abstract * * page 5, line 18 - page 17, line 3 * * figure - * [Y] 5-7,20,22 |