EP2994954 - ANTENNE MIT ABSTIMMBAREM PARASITÄREM HOCHBANDELEMENT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.11.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.12.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino CA 95014 / US | [2018/31] |
Frühere [2016/11] | Für alle benannten Staaten Apple Inc. 1 Infinite Loop. M/S 36-2PAT Cupertino, CA 95014 / US | Erfinder | 01 /
HU, Hongfei 1 Infinite Loop M/S 35-1MP Cupertino, CA 95014 / US | 02 /
PASCOLINI, Mattia 1 Infinite Loop M/S 36-2PAT Cupertino, CA 95014 / US | 03 /
AYALA VASQUEZ, Enrique 1 Infinite Loop M/S 48-B1TF Cupertino, CA 95014 / US | 04 /
MOW, Matthew, A. 1 Infinite Loop M/S 35-1MP Cupertino, CA 95014 / US | 05 /
DARNELL, Dean, F. 1 Infinite Loop M/S 35-1MP Cupertino, CA 95014 / US | 06 /
TSAI, Ming-Ju 1 Infinite Loop M/S 35-1MP Cupertino, CA 95014 / US | 07 /
SCHLUB, Robert, W. 1 Infinite Loop M/S 35-1MP Cupertino, CA 95014 / US | 08 /
JIN, Nanbo 1 Infinite Loop M/S 35-1MP Cupertino, CA 95014 / US | 09 /
OUYANG, Yuehui 1 Infinite Loop M/S 35-1MP Cupertino, CA 95014 / US | 10 /
HAN, Liang 1 Infinite Loop M/S 35-1MP Cupertino, CA 95014 / US | 11 /
PRATT, David 1 Infinite Loop M/S 35-1MP Cupertino, CA 95014 / US | [2016/11] | Vertreter | Froud, Christopher Andrew, et al Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [2018/01] | Froud, Christopher Andrew, et al Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London, SE1 2AU / GB | ||
Frühere [2016/11] | Rooney, John-Paul Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London SE1 2AU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14725298.5 | 03.04.2014 | [2016/11] | WO2014US32775 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201313890013 | 08.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313890013 | [2016/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014182391 | Datum: | 13.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2994954 | Datum: | 16.03.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.11.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2994954 | Datum: | 03.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.11.2014 | Klassifikation | IPC: | H01Q1/24, H01Q5/00, H01Q9/04 | [2016/11] | CPC: |
H01Q1/243 (EP,US);
H01Q5/30 (US);
H01Q5/321 (EP,US);
H01Q5/378 (EP,US);
H01Q9/0421 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/11] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTENNE MIT ABSTIMMBAREM PARASITÄREM HOCHBANDELEMENT | [2016/11] | Englisch: | ANTENNA WITH TUNABLE HIGH BAND PARASITIC ELEMENT | [2016/11] | Französisch: | ANTENNE AYANT UN ÉLÉMENT PARASITE À BANDE HAUTE ACCORDABLE | [2016/11] | Eintritt in die regionale Phase | 06.11.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.11.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.11.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.11.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/11] | 15.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.07.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.11.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.11.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 05.10.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.04.2014 | AL | 03.01.2018 | AT | 03.01.2018 | CY | 03.01.2018 | CZ | 03.01.2018 | DK | 03.01.2018 | EE | 03.01.2018 | ES | 03.01.2018 | FI | 03.01.2018 | HR | 03.01.2018 | IT | 03.01.2018 | LT | 03.01.2018 | LV | 03.01.2018 | MC | 03.01.2018 | MK | 03.01.2018 | NL | 03.01.2018 | PL | 03.01.2018 | PT | 03.01.2018 | RO | 03.01.2018 | RS | 03.01.2018 | SE | 03.01.2018 | SI | 03.01.2018 | SK | 03.01.2018 | SM | 03.01.2018 | TR | 03.01.2018 | BG | 03.04.2018 | IE | 03.04.2018 | LU | 03.04.2018 | MT | 03.04.2018 | NO | 03.04.2018 | GR | 04.04.2018 | BE | 30.04.2018 | CH | 30.04.2018 | FR | 30.04.2018 | LI | 30.04.2018 | IS | 03.05.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/30] | HU | 03.04.2014 | |
AL | 03.01.2018 | ||
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
PT | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
TR | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
IE | 03.04.2018 | ||
LU | 03.04.2018 | ||
MT | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
FR | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
PT | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
TR | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
IE | 03.04.2018 | ||
LU | 03.04.2018 | ||
MT | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
FR | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
TR | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
IE | 03.04.2018 | ||
LU | 03.04.2018 | ||
MT | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
FR | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
IE | 03.04.2018 | ||
LU | 03.04.2018 | ||
MT | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
FR | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
IE | 03.04.2018 | ||
LU | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
FR | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
IE | 03.04.2018 | ||
LU | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
LU | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
BE | 30.04.2018 | ||
CH | 30.04.2018 | ||
LI | 30.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
LU | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
IT | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 03.01.2018 | |
CY | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 03.01.2018 | |
CY | 03.01.2018 | ||
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SE | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 03.01.2018 | |
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 03.01.2018 | |
ES | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 03.01.2018 | |
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
Frühere [2018/34] | FI | 03.01.2018 | |
LT | 03.01.2018 | ||
NL | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]WO02078124 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [X] 1-3,17 * the whole document * [Y] 4-9,18-20; | [Y]EP2528165 (APPLE INC [US]) [Y] 4-9,13-16,18-20* the whole document *; | [XYI]WO2013010145 (QUALCOMM INC [US], et al) [X] 1-3,10,11 * paragraphs [0031] , [0044] , [0047] , [0055]; figures 3,6 * [Y] 4-9,13-16 [I] 12 |