01.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] |
09.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.08.2021 [2021/32] |
02.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.08.2021 [2021/31] |
28.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.06.2021 [2021/26] |
13.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.04.2020 [2020/16] |
15.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
11.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] |
24.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2019 [2019/26] |
01.03.2019 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 03.04.2019 [2019/14] |
15.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.03.2019 [2019/12] |
08.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2019 [2019/11] |
01.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2019 [2019/10] |
25.01.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.02.2019 [2019/09] |
18.01.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.02.2019 [2019/08] |
14.12.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.01.2019 [2019/03] |
23.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.12.2018 [2018/52] |
16.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.12.2018 [2018/51] |
09.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.12.2018 [2018/50] |
02.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.12.2018 [2018/49] |
19.10.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] |
15.06.2018 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 18.07.2018 [2018/29] |
23.03.2018 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 25.04.2018 [2018/17] |
23.03.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.02.2018 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
10.02.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
10.02.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
28.09.2017 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
22.09.2017 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 25.10.2017 [2017/43] |
22.09.2017 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 25.10.2017 [2017/43] |
21.07.2017 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 23.08.2017 [2017/34] |
16.06.2017 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
09.05.2017 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
04.05.2017 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung |
|
04.05.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.02.2017 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
26.10.2016 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
01.07.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
24.06.2016 |
Erster Prüfungsbericht |
|
06.05.2016 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 08.06.2016 [2016/23] |
22.04.2016 |
Änderung durch den Anmelder |
|
06.04.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.02.2016 |
Änderung - Vertreter |
|
11.12.2015 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 13.01.2016 [2016/02] |
11.12.2015 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 13.01.2016 [2016/02] |
26.08.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
04.08.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.07.2015 |
Änderung - Vertreter |
|
17.07.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
27.09.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.09.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.08.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
07.06.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|