EP3025223 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR FERNSTEUERUNG EINER FUNKTION EINES FAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 27.01.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 25.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.01.2017 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 01.03.2017 [2017/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart / DE | [2016/22] | Erfinder | 01 /
BONNET, Christophe Albstrasse 11 70771 Leinfelden-Echterdingen / DE | 02 /
HILLER, Andreas Paradiesstrasse 111 70563 Stuttgart / DE | 03 /
KUENZEL, Gerhard Trollinger-Strasse 12 71726 Benningen / DE | 04 /
MOSER, Martin Bosslerstrasse 26 70736 Fellbach / DE | 05 /
SCHIEMENZ, Heiko Böhmstrasse 5 70597 Stuttgart / DE | [2016/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14727709.9 | 21.05.2014 | [2016/22] | WO2014EP01374 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20131012394 | 26.07.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013012394 | [2016/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015010752 | Datum: | 29.01.2015 | Sprache: | DE | [2015/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3025223 | Datum: | 01.06.2016 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 29.01.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.01.2015 | Klassifikation | IPC: | G06F3/0488, G06F3/01, B60R25/00, B60W30/06, B60W50/00 | [2016/22] | CPC: |
G06F3/017 (EP,US);
B60K35/00 (EP);
B60K35/10 (EP);
B60K35/60 (EP);
B60R25/2045 (EP,US);
B60W30/06 (EP,US);
B60W50/10 (EP);
G05D1/0011 (US);
G06F3/0416 (EP,US);
G06F3/0488 (EP,US);
B60K2360/1464 (EP);
B60K2360/797 (EP);
B60W2050/0064 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR FERNSTEUERUNG EINER FUNKTION EINES FAHRZEUGS | [2016/22] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR REMOTE-CONTROLLING A FUNCTION OF A VEHICLE | [2016/22] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE COMMANDE À DISTANCE D'UNE FONCTION D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE | [2016/22] | Eintritt in die regionale Phase | 05.02.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.02.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.02.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.02.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/22] | 24.11.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.01.2017 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2017/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]WO2007037806 (APPLE COMPUTER [US], et al) [Y] 1-7 * paragraph [0004] - paragraph [0006]; figure 1 * * paragraph [0015]; figure 2 * * paragraph [0024] - paragraph [0027]; figures 6-9 * [A] 8-10; | [IY]DE102008051982 (DAIMLER AG [DE]) [I] 8-10 * paragraphs [0028] , [0 32]; figure 1 * * paragraph [0058]; figure 14 * [Y] 1-7; | [A]DE102012008858 (DAIMLER AG [DE]) [A] 1,5,6* paragraph [0039] * | vom Anmelder | EP1249379 | DE102004004302 | DE112006003515T | DE102009019910 | DE102009041587 |