EP2997711 - BEREITSTELLUNG VON SINGLE-SIGN-ON FÜR DRAHTLOSE VORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.02.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IBOSS, Inc. 9950 Summers Ridge Road Suite 160 San Diego, California 92121 / US | [2016/12] | Erfinder | 01 /
MARTINI, Paul Michael 9950 Summers Ridge Road Suite 160 San Diego, California 92121 / US | [2016/12] | Vertreter | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [2016/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14733781.0 | 15.05.2014 | [2016/12] | WO2014US38272 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201313897333 | 17.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313897333 | [2016/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014186627 | Datum: | 20.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/47] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2997711 | Datum: | 23.03.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.11.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2997711 | Datum: | 20.03.2019 | Sprache: | EN | [2019/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.11.2014 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06, H04W12/06 | [2016/12] | CPC: |
G06F21/33 (EP,US);
G06F21/41 (EP,US);
H04L63/0815 (EP,US);
H04L63/0876 (EP,US);
H04L67/02 (EP,US);
H04W12/065 (EP,US);
H04W12/068 (EP,US);
G06F2221/2139 (EP,US);
H04L63/0884 (EP,US);
H04L67/34 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEREITSTELLUNG VON SINGLE-SIGN-ON FÜR DRAHTLOSE VORRICHTUNGEN | [2016/12] | Englisch: | PROVIDING SINGLE SIGN-ON FOR WIRELESS DEVICES | [2016/12] | Französisch: | FOURNITURE D'AUTHENTIFICATION PAR SIGNATURE UNIQUE POUR DES DISPOSITIFS SANS FIL | [2016/12] | Eintritt in die regionale Phase | 16.12.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.12.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.12.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.12.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/12] | 06.07.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.10.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.02.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.01.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.05.2014 | AL | 20.03.2019 | AT | 20.03.2019 | CY | 20.03.2019 | CZ | 20.03.2019 | DK | 20.03.2019 | EE | 20.03.2019 | ES | 20.03.2019 | FI | 20.03.2019 | HR | 20.03.2019 | IT | 20.03.2019 | LT | 20.03.2019 | LV | 20.03.2019 | MC | 20.03.2019 | MK | 20.03.2019 | MT | 20.03.2019 | NL | 20.03.2019 | PL | 20.03.2019 | RO | 20.03.2019 | RS | 20.03.2019 | SE | 20.03.2019 | SI | 20.03.2019 | SK | 20.03.2019 | SM | 20.03.2019 | TR | 20.03.2019 | IE | 15.05.2019 | LU | 15.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | BG | 20.06.2019 | NO | 20.06.2019 | GR | 21.06.2019 | IS | 20.07.2019 | PT | 20.07.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 15.05.2014 | |
AL | 20.03.2019 | ||
AT | 20.03.2019 | ||
CY | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
MT | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 15.05.2014 | |
AL | 20.03.2019 | ||
AT | 20.03.2019 | ||
CY | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CY | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
IE | 15.05.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
TR | 20.03.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SI | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
LU | 15.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
DK | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
MC | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
IS | 20.07.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 20.03.2019 | |
AT | 20.03.2019 | ||
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 20.03.2019 | |
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
PL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 20.03.2019 | |
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
SM | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 20.03.2019 | |
CZ | 20.03.2019 | ||
EE | 20.03.2019 | ||
ES | 20.03.2019 | ||
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RO | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
SK | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 20.03.2019 | |
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
PT | 20.07.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 20.03.2019 | |
FI | 20.03.2019 | ||
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Frühere [2019/46] | FI | 20.03.2019 | |
HR | 20.03.2019 | ||
IT | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 20.03.2019 | |
HR | 20.03.2019 | ||
LT | 20.03.2019 | ||
LV | 20.03.2019 | ||
NL | 20.03.2019 | ||
RS | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
BG | 20.06.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
GR | 21.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
SE | 20.03.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 20.03.2019 | |
LT | 20.03.2019 | ||
NO | 20.06.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2002161880 (KISHIMOTO TOSHIMICHI [JP], et al) [A] 6,9,16,19,21,24 * abstract * * paragraph [0032] - paragraph [0039] ** figure 2 *; | [XI]US2010107225 (SPENCER RON [CA], et al) [X] 1,11,22 * abstract * * paragraph [0165] - paragraph [0166] * * figures 4, 5 * [I] 2-10,12-21,23,24; | [XI]US2011302643 (PICHNA ROMAN [FI], et al) [X] 1,4,9-11,14,19-22 * abstract * * paragraph [0051] - paragraph [0064]; figure 2 * * paragraph [0065] - paragraph [0081]; figure 3 * [I] 2,3,5-8,12,13,15-18,23,24; | [A]US2013111572 (GADDAM VENKAT [US], et al) [A] 2,3,7,12,13,17 * abstract * * paragraph [0055] - paragraph [0057] * * figure 6 * |