EP2994682 - KUPPLUNG FÜR VERSCHIEDENE ROHRDURCHMESSER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.09.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KRAUSZ INDUSTRIES LTD. 6 Hapatish Street 6655906 Tel Aviv-Yafo / IL | [2019/04] |
Frühere [2016/11] | Für alle benannten Staaten Eliezer Krausz Industrial Development Ltd. 6 Hapatish Street 66559 Tel Aviv / IL | Erfinder | 01 /
CHIPROOT, Avi 12 Hairis Street 44278 Kfar-Saba / IL | [2016/11] | Vertreter | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/11] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14734266.1 | 23.04.2014 | [2016/11] | WO2014US35062 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201313870200 | 25.04.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313870200 | [2016/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014176299 | Datum: | 30.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2994682 | Datum: | 16.03.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.10.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2994682 | Datum: | 17.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.10.2014 | Klassifikation | IPC: | F16L21/06, F16L17/04, F16L25/14 | [2018/30] | CPC: |
F16L17/04 (EP,US);
F16L21/065 (US);
F16L25/14 (EP,US)
|
Frühere IPC [2016/11] | F16L17/04, F16L25/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/11] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KUPPLUNG FÜR VERSCHIEDENE ROHRDURCHMESSER | [2016/11] | Englisch: | COUPLING FOR RANGE OF PIPE DIAMETERS | [2016/11] | Französisch: | ACCOUPLEMENT POUR UNE GAMME DE DIAMÈTRES DE TUYAUX | [2016/11] | Eintritt in die regionale Phase | 05.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/11] | 05.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/11] | 11.01.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/11] | 02.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.10.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.09.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.09.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.09.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 18.07.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/39] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 05.01.2016 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.01.2016 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 10.02.2016 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 05.01.2016 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.01.2016 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 10.02.2016 | Entscheidung abgesandt | 05.01.2016 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.01.2016 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 10.02.2016 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 05.01.2016 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.01.2016 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 10.02.2016 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.04.2014 | AL | 17.10.2018 | AT | 17.10.2018 | CY | 17.10.2018 | CZ | 17.10.2018 | DK | 17.10.2018 | EE | 17.10.2018 | ES | 17.10.2018 | FI | 17.10.2018 | HR | 17.10.2018 | IT | 17.10.2018 | LT | 17.10.2018 | LV | 17.10.2018 | MC | 17.10.2018 | MK | 17.10.2018 | MT | 17.10.2018 | NL | 17.10.2018 | PL | 17.10.2018 | RO | 17.10.2018 | RS | 17.10.2018 | SE | 17.10.2018 | SI | 17.10.2018 | SK | 17.10.2018 | SM | 17.10.2018 | TR | 17.10.2018 | BG | 17.01.2019 | NO | 17.01.2019 | GR | 18.01.2019 | IS | 17.02.2019 | PT | 17.02.2019 | IE | 23.04.2019 | LU | 23.04.2019 | BE | 30.04.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 23.04.2014 | |
AL | 17.10.2018 | ||
AT | 17.10.2018 | ||
CY | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
MT | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
IE | 23.04.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 23.04.2014 | |
AL | 17.10.2018 | ||
AT | 17.10.2018 | ||
CY | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
IE | 23.04.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CY | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
IE | 23.04.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
IE | 23.04.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
TR | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
BE | 30.04.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
LU | 23.04.2019 | ||
Frühere [2020/02] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
MC | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SI | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SK | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
EE | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RO | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
SM | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
CZ | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
DK | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
IT | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 17.10.2018 | |
AT | 17.10.2018 | ||
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
PT | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 17.10.2018 | |
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
RS | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 17.10.2018 | |
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
SE | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
GR | 18.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 17.10.2018 | |
ES | 17.10.2018 | ||
FI | 17.10.2018 | ||
HR | 17.10.2018 | ||
LT | 17.10.2018 | ||
LV | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 17.10.2018 | |
LT | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
PL | 17.10.2018 | ||
BG | 17.01.2019 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 17.10.2018 | |
LT | 17.10.2018 | ||
NL | 17.10.2018 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
IS | 17.02.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 17.10.2018 | |
NL | 17.10.2018 | ||
NO | 17.01.2019 | ||
Frühere [2019/17] | NL | 17.10.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0551582 (STRAUB FEDERNFABRIK [CH]) [X] 1-3,5,6* abstract *; | [X]WO9607046 (FISCHER GEORG WAGA NV [NL], et al) [X] 1-3,5,6 * abstract *; | [X]WO9641983 (KRAUSZ METAL IND LTD [IL], et al) [X] 1-5 * the whole document *; | [X]EP0962688 (KRAUSZ METAL IND LTD [IL]) [X] 1-4 * paragraph [0019] - paragraph [0035]; figure - *; | [X]EP1637788 (KRAUSZ METAL IND LTD [IL]) [X] 1-4 * abstract *; | [X]EP1862722 (KRAUSZ IND DEV LTD [IL]) [X] 1-4 * abstract * | Prüfung | WO2005038328 |