EP3014527 - EXTRAKTION VON KARTENDATEN KARTE MIT KARTENDESIGN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 04.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.02.2022 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 09.03.2022 [2022/10] | 04.02.2022 | Löschung: Termin der mündlichen Verhandlung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2017/45] |
Frühere [2016/18] | Für alle benannten Staaten Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | Erfinder | 01 /
WANG, Xiaohang 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 02 /
SHAMSI, Farhan 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 03 /
OKSHTEIN, Yakov 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 04 /
KUMAR, Sanjiv 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 05 /
ROWLEY, Henry Allan 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 06 /
MITCHELL, Marcus Quintana 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 07 /
REPENNING, Debra Lin 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | 08 /
RODRIGUES, Jose Jeronimo Moreira Rua Luis Derouet n8 r/c Dto 1250-152 Lisbon / PT | 09 /
LI, Zhifei 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2016/18] | Vertreter | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2016/18] | Gunzelmann, Rainer Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14744687.6 | 27.06.2014 | [2016/18] | WO2014US44719 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361841260P | 28.06.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361841260 P | US201314062655 | 24.10.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201314062655 | US201314077862 | 12.11.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201314077862 | US201314077780 | 12.11.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201314077780 | [2016/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2014210548 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/53] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3014527 | Datum: | 04.05.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.12.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.02.2015 | Klassifikation | IPC: | G06K9/22, G06Q20/32, H04N1/00 | [2016/18] | CPC: |
G06V30/416 (EP,US);
G06K7/10 (US);
G06Q20/3223 (US);
G06Q20/3276 (US);
G06Q20/34 (US);
G06Q20/36 (US);
G06V30/142 (US);
G06V30/224 (US);
G06V30/2253 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EXTRAKTION VON KARTENDATEN KARTE MIT KARTENDESIGN | [2016/18] | Englisch: | EXTRACTING CARD DATA USING CARD ART | [2016/18] | Französisch: | EXTRACTION DES DONNÉES D'UNE CARTE À L'AIDE DE L'APPARENCE DE CETTE CARTE | [2016/18] | Eintritt in die regionale Phase | 23.12.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.12.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.12.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.12.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/18] | 01.07.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.09.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung | 04.10.2017 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 06.10.2017 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2022/10] | 01.02.2022 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/10] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 22.11.2017 | Beschwerde eingegangen No. T0384/18 | 24.01.2018 | Begründung eingereicht | 01.02.2022 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Anmelders zurückgenommen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US2011091092 (NEPOMNIACHTCHI GRIGORI [US], et al) [I] 1-20 * paragraphs [0331] - [0339]; figures 42-43 *; | [I]US2013051610 (ROACH JOHN J [US], et al) [I] 1-20 * the whole document *; | [A] - "Optical Character Recognition (OCR) -How it worksoptical-character-recognition-ocr-how", (20120205), URL: http://www.nicomsoft.com/optical-character-recognition-ocr-how-it-works/, (20141016), XP055147204 [A] 1-20 * the whole document * | [A] - Från Wikipedia, "Luhn-algoritmen", (20130313), URL: http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Luhn-algoritmen&oldid=20410261, (20141020), XP055147626 [A] 1-20 * the whole document * | [A] - JASON KINCAID, "Card.io's SDK Makes Entering Credit Card Information As Easy As Taking A Snapshot", INTERNET CITATION, (20110623), page 1, URL: http://techcrunch.com/2011/06/23/card-ios-sdk-makes-entering-credit-card-information-as-easy-as-taking-a-snapshot/, (20130619), XP002699050 [A] 1-20 * the whole document * | Prüfung | US2013004076 |