|
29.03.2021 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.06.2020 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.04.2020 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.04.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.04.2020 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.04.2020 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
02.04.2020 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
02.04.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.03.2020 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.03.2020 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.12.2019 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.12.2019 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
06.12.2019 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.12.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
54 |
|
06.12.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
54 |
|
31.07.2019 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
31.07.2019 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
31.07.2019 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
20.05.2019 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.05.2019 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.03.2019 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.03.2019 |
Telefonische/persönliche Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.03.2019 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.01.2019 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
28.01.2019 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.01.2019 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.09.2018 |
Antwort auf Nachfrage nach dem Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.08.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.08.2018 |
Anfrage nach dem Bearbeitungsstand der Akte |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.08.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.02.2017 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
06.02.2017 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
06.02.2017 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.02.2017 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.02.2017 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
06.02.2017 |
Aufrechterhaltung der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.07.2016 |
Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.07.2016 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.07.2016 |
Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
08.07.2016 |
Informationen zur Recherchenstrategie |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.07.2016 |
Ergänzender europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.06.2016 |
Recherchebeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.03.2016 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
29.03.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
29.03.2016 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
24.03.2016 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
24.03.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
13 |
|
24.03.2016 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
18.11.2015 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.11.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.10.2015 |
Schreiben den Erfinder betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.10.2015 |
Aufforderung zur Mitteilung der richtigen Erfinderadresse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.10.2015 |
Nicht zugestelltes Schreiben |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.09.2015 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.09.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.09.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.09.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.09.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.09.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.09.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.08.2015 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
13.08.2015 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.08.2015 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
11.08.2015 |
Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.06.2015 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
02.09.2014 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
75 |
|
14.08.2014 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.08.2014 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
64 |