EP2955289 - LUFTBEHANDLUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.12.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.01.2020 [2020/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Roh, Tae Sik (LH2n institute) 86, Myeongnang-ro Hallim-eup Jeju-si, Jeju-do 63028 / KR | [2018/18] |
Frühere [2015/51] | Für alle benannten Staaten Roh, Ji Nyeong Gwanak Hyundai Apt. 105-902 421 Sangdo-ro Dongjak-gu Seoul 156-781 / KR | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2018/18] |
Frühere [2015/51] | 01 /
ROH, Tae Sik Neospot Apt. 101-505 122 Sincheon-daero Busanjin-gu Busan 614-730 / KR | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/51] | Isarpatent Patentanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14749196.3 | 06.02.2014 | [2015/51] | WO2014KR01037 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20130013895 | 07.02.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20130013895 | [2015/51] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014123377 | Datum: | 14.08.2014 | Sprache: | KO | [2014/33] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2955289 | Datum: | 16.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 14.08.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.2016 | Klassifikation | IPC: | E03D9/05, A61L9/00 | [2015/51] | CPC: |
A61L9/00 (EP,KR,US);
E03D9/04 (US);
E03D9/05 (KR);
E03D9/052 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LUFTBEHANDLUNGSVORRICHTUNG | [2015/51] | Englisch: | AIR TREATMENT DEVICE | [2015/51] | Französisch: | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DE L'AIR | [2015/51] | Eintritt in die regionale Phase | 29.07.2015 | Übersetzung eingereicht | 29.07.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.07.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 29.07.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.07.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.07.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/51] | 20.03.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.03.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/02] | 20.08.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/02] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.04.2018 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2019 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]KR20130002392 (KIM HYUNG SUN [KR], et al) [X] 1,3,5,7,8 * figure 1 * [Y] 2,4,9,10 [I] 6; | [Y]US4590629 (LUSK LEONARD A [CA]) [Y] 2 * column 3, line 6 - column 4, line 33; figure 1 *; | [Y]US2008307570 (MARKS HOWARD [US]) [Y] 4,9,10 * paragraph [00370040]; figures 1-4 *; | [Y]JPH1096253 (DENSO CORP) [Y] 4,9,10 * abstract * | Internationale Recherche | [Y]KR20040020232 (YANG HOI SUNG); | [Y]KR20130002392 (KIM HYUNG SUN [KR], et al); | [Y]JPH1096253 (DENSO CORP); | [A]JP2012207488 (LIXIL CORP) | vom Anmelder | KR200262167Y |