EP3016816 - VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES ELEKTROANTRIEBS ZUR OPTIMIERUNG DER NIEDRIGGESCHWINDIGKEITS-VERWENDUNGSPHASE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.01.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.01.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.02.2017 [2017/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Renault S.A.S. 13/15 Quai Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt / FR | [2016/19] | Erfinder | 01 /
BUIS, Emmanuel 36 Rue Fabre F-91330 Verrieres-le-Buisson / FR | 02 /
CHEROUAT, Hatem 1 Avenue Raymond Aron F-92160 Antony / FR | 03 /
POTHIN, Richard 126 Rue de Coignières F-78760 Jouars Pontchartrain / FR | 04 /
MARSILIA, Marco 60 Boulevard de la République F-92100 Boulogne Billancourt / FR | [2016/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14750535.8 | 24.06.2014 | [2016/19] | WO2014FR51575 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20130056380 | 01.07.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1356380 | [2016/19] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015001223 | Datum: | 08.01.2015 | Sprache: | FR | [2015/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3016816 | Datum: | 11.05.2016 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 08.01.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.01.2015 | Klassifikation | IPC: | B60L3/00, B60L3/04, B60L3/12, B60L15/20 | [2016/19] | CPC: |
B60L3/003 (EP);
B60L15/2063 (EP);
B60L15/2081 (EP);
B60L3/04 (EP);
B60L3/12 (EP);
B60L2210/40 (EP);
B60L2240/423 (EP);
B60L2240/525 (EP);
B60L2250/26 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES ELEKTROANTRIEBS ZUR OPTIMIERUNG DER NIEDRIGGESCHWINDIGKEITS-VERWENDUNGSPHASE | [2016/19] | Englisch: | METHOD FOR CONTROLLING AN ELECTRIC POWER TRAIN OPTIMISING THE LOW SPEED USE PHASE | [2016/19] | Französisch: | PROCEDE DE COMMANDE D'UN GROUPE MOTOPROPULSEUR ELECTRIQUE OPTIMISANT LA PHASE D'UTILISATION A FAIBLE VITESSE | [2016/19] | Eintritt in die regionale Phase | 22.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/19] | 20.08.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/07] | 27.09.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen [2017/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2013060409 (MATSUSHITA MASANORI [JP], et al) [X] 1-11 * abstract * * paragraph [0005] - paragraph [0009] * * paragraph [0052] - paragraph [0054] * * paragraph [0075] - paragraph [0091] * * paragraph [0120] - paragraph [0136] * * figures 1-7 *; | [X]EP2471682 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1-11 * abstract * * paragraph [0044] - paragraph [0058] * * paragraph [0086] - paragraph [0093] * * figures 1-17 *; | [X]US2013066501 (OYAMA KAZUTO [JP], et al) [X] 1-11 * abstract * * paragraph [0058] - paragraph [0060] * * paragraph [0102] - paragraph [0104] * * paragraph [0213] - paragraph [0214] * * figures 1-13,38,44 * |