EP3030785 - VERTEILERVORRICHTUNG MIT EINEM PAAR AUS ZWEI INEINANDERGREIFENDEN SCHRAUBENROTOREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.09.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.09.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.05.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fish Engineering Limited 14 Gateway Crewe, Cheshire CW1 6YY / GB | [2016/24] | Erfinder | 01 /
WALLEY, David Michael Fish Engineering Limited 14 Gateway Crewe Cheshire CW1 6YY / GB | [2016/24] | Vertreter | Swindell & Pearson Limited 48 Friar Gate Derby DE1 1GY / GB | [2019/44] |
Frühere [2016/24] | Sales, Robert Reginald Swindell & Pearson Limited 48 Friar Gate Derby DE1 1GY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14755899.3 | 18.08.2014 | [2016/24] | WO2014GB52523 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20130014774 | 19.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201314774 | [2016/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015025140 | Datum: | 26.02.2015 | Sprache: | EN | [2015/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3030785 | Datum: | 15.06.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.02.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3030785 | Datum: | 30.10.2019 | Sprache: | EN | [2019/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.02.2015 | Klassifikation | IPC: | F04C2/16, A22C11/08, F04C11/00, F04C13/00 | [2016/24] | CPC: |
F04C2/16 (EP,US);
A22C11/08 (EP,US);
A23P10/00 (EP,US);
F04C11/001 (EP,US);
F04C13/00 (EP,US);
F04C15/06 (US);
F04C2240/70 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/44] |
Frühere [2016/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERTEILERVORRICHTUNG MIT EINEM PAAR AUS ZWEI INEINANDERGREIFENDEN SCHRAUBENROTOREN | [2016/24] | Englisch: | DISTRIBUTOR APPARATUS WITH A PAIR OF INTERMESHING SCREW ROTORS | [2016/24] | Französisch: | APPAREIL DISTRIBUTEUR DOTÉ D'UNE PAIRE DE ROTORS À VIS S'INTERPÉNÉTRANT | [2016/24] | Eintritt in die regionale Phase | 08.03.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.03.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.03.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.03.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.03.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/24] | 13.05.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.09.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.09.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.09.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 31.07.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.08.2014 | AL | 30.10.2019 | AT | 30.10.2019 | CY | 30.10.2019 | CZ | 30.10.2019 | DK | 30.10.2019 | EE | 30.10.2019 | FI | 30.10.2019 | HR | 30.10.2019 | LT | 30.10.2019 | LV | 30.10.2019 | MC | 30.10.2019 | MK | 30.10.2019 | MT | 30.10.2019 | PL | 30.10.2019 | RO | 30.10.2019 | RS | 30.10.2019 | SE | 30.10.2019 | SI | 30.10.2019 | SK | 30.10.2019 | SM | 30.10.2019 | TR | 30.10.2019 | BG | 30.01.2020 | NO | 30.01.2020 | GR | 31.01.2020 | IS | 29.02.2020 | PT | 02.03.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 18.08.2014 | |
AL | 30.10.2019 | ||
AT | 30.10.2019 | ||
CY | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
MT | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
TR | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2021/18] | AL | 30.10.2019 | |
AT | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
MC | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 30.10.2019 | |
AT | 30.10.2019 | ||
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SI | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
SK | 30.10.2019 | ||
SM | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
DK | 30.10.2019 | ||
EE | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 30.10.2019 | |
CZ | 30.10.2019 | ||
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RO | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 30.10.2019 | |
FI | 30.10.2019 | ||
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/25] | FI | 30.10.2019 | |
HR | 30.10.2019 | ||
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
RS | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/24] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
IS | 29.02.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
LV | 30.10.2019 | ||
PL | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
GR | 31.01.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 30.10.2019 | |
LT | 30.10.2019 | ||
SE | 30.10.2019 | ||
BG | 30.01.2020 | ||
NO | 30.01.2020 | ||
PT | 02.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 30.01.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE1900567 (VEMAG VERDENER MASCH APP) [X] 1-4,20,23-30,43,44,50 * page 1, paragraph 1; figures 2,3 * * page 5, paragraphs 1,2 *; | [X]WO9835135 (J S MASKINFABRIK A S [DK], et al) [X] 1 * abstract *; | [X]US5871340 (HATTON GREGORY JOHN [US]) [X] 1-7,10,11,20,23-36,38-41,43-45,50* abstract *; | [XI]DE19820622 (FRIEDEN PETER [DE]) [X] 1,4,5,10,20,23-31,38,40-45,50 * column 1, line 1 - line 21; figure 1 * * column 2, line 3 - line 24 * * column 3, line 40 - line 42 * * column 4, line 3 - line 8 * [I] 6-9,11,32-37,39 |