17.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] |
26.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] |
19.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] |
05.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.07.2020 [2020/28] |
08.03.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.04.2019 [2019/15] |
23.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.12.2018 [2018/52] |
14.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.10.2018 [2018/42] |
07.09.2018 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 10.10.2018 [2018/41] |
31.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.10.2018 [2018/40] |
24.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.09.2018 [2018/39] |
17.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] |
10.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.09.2018 [2018/37] |
27.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.08.2018 [2018/35] |
01.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.07.2018 [2018/27] |
25.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.06.2018 [2018/26] |
18.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.06.2018 [2018/25] |
11.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.06.2018 [2018/24] |
27.04.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.05.2018 [2018/22] |
29.09.2017 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 01.11.2017 [2017/44] |
29.09.2017 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 01.11.2017 [2017/44] |
01.09.2017 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
01.09.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
01.09.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
01.09.2017 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
01.09.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
27.04.2017 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
14.04.2017 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 17.05.2017 [2017/20] |
14.04.2017 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Englisch |
veröffentlicht am 17.05.2017 [2017/20] |
14.04.2017 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Französische |
veröffentlicht am 17.05.2017 [2017/20] |
28.02.2017 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
28.11.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
18.11.2016 |
Erster Prüfungsbericht |
|
26.08.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.07.2016 |
Änderung durch den Anmelder |
|
13.05.2016 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 15.06.2016 [2016/24] |
13.05.2016 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 15.06.2016 [2016/24] |
02.03.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.02.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.02.2016 |
Neuer Eintrag: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat |
|
08.02.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
05.02.2016 |
Änderung - Vertreter |
|
05.02.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.01.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.01.2016 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
03.08.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.05.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.02.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
13.02.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
05.09.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|