EP3044725 - ALARMERZEUGUNG AUF DER BASIS VON DETEKTORAUSGABEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.03.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ARRIS Enterprises LLC 3871 Lakefield Drive Suwanee, GA 30024 / US | [2017/31] |
Frühere [2016/32] | Für alle benannten Staaten ARRIS Enterprises, Inc. 3871 Lakefield Drive Suwanee, GA 30024 / US | ||
Frühere [2016/29] | Für alle benannten Staaten General Instrument Corporation 101 Tournament Drive Horsham, Pennsylvania 19044 / US | Erfinder | 01 /
EMEOTT, Stephen P. 5608 Silentbrook Lane Rolling Meadows, Illinois 60008 / US | 02 /
BAUM, Kevin L. 3450 Richnee Lane Rolling Meadows, Illinois 60008 / US | 03 /
GANDHI, Bhavan 62 East Depot Street Vernon Hills, Illinois 60061 / US | 04 /
ISHTIAQ, Faisal 5415 Sheridan Chicago, Illinois 60640 / US | 05 /
OULD DELLAHY, Isselmou 3240 Sienna Drive Lake in the Hills, Illinois 60156 / US | [2016/29] | Vertreter | Openshaw & Co. 8 Castle Street Farnham, Surrey GU9 7HR / GB | [2016/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14758002.1 | 29.07.2014 | [2016/29] | WO2014US48562 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361875683P | 09.09.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361875683 P | US201414444934 | 28.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414444934 | [2016/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015034591 | Datum: | 12.03.2015 | Sprache: | EN | [2015/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3044725 | Datum: | 20.07.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.03.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3044725 | Datum: | 07.04.2021 | Sprache: | EN | [2021/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.03.2015 | Klassifikation | IPC: | G06K9/00, G06K9/32, H04N21/234, H04N21/2343, H04N21/4722, H04N21/4728, H04N21/478 | [2016/29] | CPC: |
H04N21/23418 (EP,US);
H04N9/74 (US);
G06V20/40 (EP,US);
G06V20/635 (EP,US);
G06V30/224 (US);
H04N21/234336 (EP,US);
H04N21/4316 (EP,US);
H04N21/4722 (EP,US);
H04N21/4725 (EP,US);
H04N21/4728 (EP,US);
H04N21/47815 (EP,US);
H04N21/4882 (EP,US);
H04N21/8549 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/29] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ALARMERZEUGUNG AUF DER BASIS VON DETEKTORAUSGABEN | [2016/29] | Englisch: | GENERATING ALERTS BASED UPON DETECTOR OUTPUTS | [2016/29] | Französisch: | GÉNÉRATION D'ALERTES SUR LA BASE DE SORTIES DE DÉTECTEUR | [2016/29] | Eintritt in die regionale Phase | 29.03.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.03.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.03.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.03.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/29] | 25.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.10.2020 | Termin der mündlichen Verhandlung | 30.10.2020 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 04.11.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.03.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.03.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.03.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.01.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.07.2014 | AL | 07.04.2021 | AT | 07.04.2021 | CY | 07.04.2021 | CZ | 07.04.2021 | DK | 07.04.2021 | EE | 07.04.2021 | ES | 07.04.2021 | FI | 07.04.2021 | HR | 07.04.2021 | IT | 07.04.2021 | LT | 07.04.2021 | LV | 07.04.2021 | MC | 07.04.2021 | MK | 07.04.2021 | MT | 07.04.2021 | NL | 07.04.2021 | PL | 07.04.2021 | RO | 07.04.2021 | RS | 07.04.2021 | SE | 07.04.2021 | SI | 07.04.2021 | SK | 07.04.2021 | SM | 07.04.2021 | BG | 07.07.2021 | NO | 07.07.2021 | GR | 08.07.2021 | IE | 29.07.2021 | LU | 29.07.2021 | BE | 31.07.2021 | CH | 31.07.2021 | LI | 31.07.2021 | IS | 07.08.2021 | PT | 09.08.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 29.07.2014 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CY | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
MK | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IE | 29.07.2021 | ||
LU | 29.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 29.07.2014 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CY | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IE | 29.07.2021 | ||
LU | 29.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 29.07.2014 | |
AL | 07.04.2021 | ||
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IE | 29.07.2021 | ||
LU | 29.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
IT | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IE | 29.07.2021 | ||
LU | 29.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2022/35] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IE | 29.07.2021 | ||
LU | 29.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
LU | 29.07.2021 | ||
BE | 31.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SI | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
LU | 29.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 07.04.2021 | |
AT | 07.04.2021 | ||
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
LU | 29.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
LU | 29.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
CH | 31.07.2021 | ||
LI | 31.07.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
MC | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
EE | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RO | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SK | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 07.04.2021 | |
CZ | 07.04.2021 | ||
DK | 07.04.2021 | ||
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 07.04.2021 | |
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
SM | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 07.04.2021 | |
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
PL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 07.04.2021 | |
ES | 07.04.2021 | ||
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
RS | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
IS | 07.08.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
PT | 09.08.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
HR | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
LV | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
SE | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
NO | 07.07.2021 | ||
GR | 08.07.2021 | ||
Frühere [2021/47] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | ||
NL | 07.04.2021 | ||
BG | 07.07.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 07.04.2021 | |
FI | 07.04.2021 | ||
LT | 07.04.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]WO03051031 (UNIV COLUMBIA [US], et al) [X] 1-4,12,18-20 * page 6, line 17 - page 20, line 7; figures 1-14 * [I] 5-11,13,14; | [XI]US2007214488 (NGUYEN PHUONG [US], et al) [X] 1-4,12,18-20 * the whole document * [I] 5-11,13,14; | [XI]US2008091713 (CANDELORE BRANT L [US], et al) [X] 1-4,12,18-20 * paragraph [0081] - paragraph [0167]; figures 2-6 * [I] 5-11,13,14,17; | [A]US2008127253 (ZHANG MIN [US], et al) [A] 1-20* the whole document *; | [XI]WO2012027594 (INTEL CORP [US], et al) [X] 1-3,5-7,9,10,14-17,20 * paragraph [0050] - paragraph [0113]; figures 3-9 * [I] 4,8,11,12,18,19; | [A]US2013182182 (MOUNTAIN DALE [GB]) [A] 1-20 * the whole document * |