EP3038935 - BEHÄLTER FÜR FLÜSSIGKEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.02.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eurokeg B.V. Koperslagersweg 4 1786 RA Den Helder / NL | [2016/27] | Erfinder | 01 /
HANSSEN, Hubert Joseph Frans Zwarte Pad 3 1069 MN Amsterdam / NL | 02 /
VEENENDAAL, Jan Dirk Mr. J. Henderikxstraat 79 NL-1988 AZ Den Helder / NL | [2016/27] | Vertreter | De Vries & Metman Overschiestraat 180 1062 XK Amsterdam / NL | [2016/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14759129.1 | 28.08.2014 | [2016/27] | WO2014EP68292 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20130182063 | 28.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 13182063 | [2016/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2015028564 | Datum: | 05.03.2015 | Sprache: | EN | [2015/09] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3038935 | Datum: | 06.07.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.03.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3038935 | Datum: | 27.03.2019 | Sprache: | EN | [2019/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.04.2015 | Klassifikation | IPC: | B65D8/04, B65D77/06, B65D8/08, B65D8/12 | [2016/27] | CPC: |
B65D11/06 (EP,EA,US);
B67D7/0266 (EA,US);
B65D11/22 (EP,EA,US);
B65D11/24 (EP,EA,US);
B65D77/06 (EP,EA,US);
B67D7/04 (EA,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEHÄLTER FÜR FLÜSSIGKEITEN | [2016/27] | Englisch: | CONTAINER FOR LIQUIDS | [2016/27] | Französisch: | CONTENANT POUR LIQUIDES | [2016/27] | Eintritt in die regionale Phase | 10.03.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.03.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.03.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.06.2015 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 10.03.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/27] | 17.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.04.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.10.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.2017 | Einwendungen Dritter | 09.10.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 15.10.2018 geplant war | 15.10.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 08.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.02.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.01.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 27.03.2019 | CY | 27.03.2019 | MC | 27.03.2019 | MK | 27.03.2019 | MT | 27.03.2019 | SI | 27.03.2019 | SM | 27.03.2019 | IS | 27.07.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | AL | 27.03.2019 | |
CY | 27.03.2019 | ||
MC | 27.03.2019 | ||
MT | 27.03.2019 | ||
SI | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 27.03.2019 | |
CY | 27.03.2019 | ||
MC | 27.03.2019 | ||
SI | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 27.03.2019 | |
MC | 27.03.2019 | ||
SI | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 27.03.2019 | |
SI | 27.03.2019 | ||
SM | 27.03.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 27.03.2019 | |
SM | 27.03.2019 | ||
IS | 27.07.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 27.03.2019 | |
SM | 27.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 27.03.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPS5339599U (NN) [X] 1-3,5,7-12,15 * the whole document *; | [I]AT6627U (GREINER VERPACKUNGEN GMBH [AT]) [I] 1,2,5,7,14 * page 9, line 14 - line 23 ** page 14, line 4 - line 8; figure 1 *; | [XI]EP1947029 (INBEV SA [BE]) [X] 1-3,7 * paragraphs [0040] , [0044]; figure 1 * [I] 5,6; | [XI]WO2011134949 (EUROKEG BV [NL], et al) [X] 1-4,7,11,14,15 * page 6, line 33 - page 7, line 10; claims 1,8 * * page 7, line 29 - page 9, line 30; figures 1,5A,5B * [I] 6 | Prüfung | US2012125943 | sonstige | JPS4919985 | WO2011134949 | CN203048570U | EP3038935 |