Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
03.04.2020 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 06.05.2020 [2020/19] |
17.12.2019 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
17.05.2019 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 19.06.2019 [2019/25] |
10.12.2018 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
19.12.2017 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
03.02.2017 | Änderung durch den Anmelder | |
19.12.2016 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
29.07.2016 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 31.08.2016 [2016/35] |
29.07.2016 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 31.08.2016 [2016/35] |
29.07.2016 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 31.08.2016 [2016/35] |
13.05.2016 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 15.06.2016 [2016/24] |
15.03.2016 | Änderung durch den Anmelder | |
10.02.2016 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
23.10.2015 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 25.11.2015 [2015/48] |
23.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 25.11.2015 [2015/48] |
16.09.2015 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
26.08.2015 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
24.07.2015 | Änderung - Vertreter | |
24.07.2015 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
23.09.2014 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
13.09.2014 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |