Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9927542 | Globale Akte | 27.03.2018 | B2 | US2016018549 | 21.01.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014US19696 | 28.02.2014 | US201414771773 | 28.02.2014 | US201361774700 | 08.03.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN105074127B | Globale Akte | 26.03.2019 | B | CN105074127 | 18.11.2015 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2014US19696 | 28.02.2014 | US201361774700 | 08.03.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2900248 | Globale Akte | 01.08.2017 | C | CA2900248 | 12.09.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014US19696 | 28.02.2014 | US201361774700 | 08.03.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2014226248B | Globale Akte | 27.10.2016 | B2 | AU2014226248 | 13.08.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014US19696 | 28.02.2014 | US201361774700 | 08.03.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2946072 | Globale Akte | 31.08.2016 | A4 | EP2946072 | 25.11.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014US19696 | 28.02.2014 | US201361774700 | 08.03.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BR112015017763 | 11.07.2017 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014US19696 | 28.02.2014 | US201361774700 | 08.03.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MX363794 | 03.04.2019 | B | MX2015010237 | 04.04.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2014US19696 | 28.02.2014 | US201361774700 | 08.03.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2630005 | 05.09.2017 | C2 | RU2015134848 | 11.04.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2014US19696 | 28.02.2014 | US201361774700 | 08.03.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2014137844 | Globale Akte | 12.09.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201361774700 | 08.03.2013 |