EP2946072 - ENTFERNUNG VON RING-DOWN-EFFEKTEN AUS AKUSTIKKURVEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 03.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.04.2020 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 06.05.2020 [2020/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Halliburton Energy Services Inc. 3000 N. Sam Houston Parkway E. Houston, Texas 77032 / US | [2019/25] |
Frühere [2015/48] | Für alle benannten Staaten Halliburton Energy Services, Inc. 10200 Bellaire Boulevard Houston, TX 77072 / US | Erfinder | 01 /
TRACADAS, Philip, William 5811 Charlotte St. Houston, TX 77005 / US | [2015/48] | Vertreter | Jennings, Michael John, et al AA Thornton IP LLP 8th Floor, 125 Old Broad Street London EC2N 1AR / GB | [N/P] |
Frühere [2015/48] | Jennings, Michael John, et al A.A. Thornton & Co. 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14760047.2 | 28.02.2014 | [2015/48] | WO2014US19696 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361774700P | 08.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361774700 P | [2015/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014137844 | Datum: | 12.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2946072 | Datum: | 25.11.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.09.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 12.09.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.07.2016 | Klassifikation | IPC: | E21B47/09, E21B47/095, E21B47/12, G01V1/48, E21B47/00 | [2016/35] | CPC: |
G01V1/48 (EP,US);
G01V1/30 (RU);
E21B47/005 (US);
E21B47/14 (RU);
G01V2210/32 (EP,US);
G01V2210/324 (EP,US);
G01V2210/3246 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/48] | E21B47/09, E21B47/095, E21B47/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ENTFERNUNG VON RING-DOWN-EFFEKTEN AUS AKUSTIKKURVEN | [2015/48] | Englisch: | REMOVING RING DOWN EFFECTS FROM SONIC WAVEFORMS | [2015/48] | Französisch: | ÉLIMINATION D'EFFETS D'ALTERNANCE À PARTIR DE FORMES D'ONDE SONIQUES | [2015/48] | Eintritt in die regionale Phase | 21.08.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.08.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 21.08.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.08.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.08.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/48] | 02.02.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.03.2020 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2020/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2010265796 (STEINSIEK ROGER R [US], et al) [X] 1-15 * figures 1-3,6A-9C,11A-12,15A,B * * paragraphs [0003] , [0005] , [0036] * * paragraphs [0039] - [0045] - [0049] , [0050] *; | [XY]US4210967 (INGRAM JOHN D [US]) [X] 1,9,10,13-15 * figure 1 * * column 2, line 27 - column 3, line 35 * * claims 1,2,5 * [Y] 2,12; | [Y]US2012069705 (ZHAO JINSONG [US]) [Y] 2,12 * abstract * * paragraphs [0032] , [0065] * | Internationale Recherche | [X]US4210967 (INGRAM JOHN D [US]); | [Y]US2012069705 (ZHAO JINSONG [US]); | [A]US2004122595 (VALERO HENRI-PIERRE [JP]); | [A]US2011073368 (HAN WEI [US], et al); | [A]US6538958 (BLANKINSHIP THOMAS JAY [US], et al) |