EP2965379 - ALKALIMETALL-EINLAGERUNGSMATERIAL ALS ELEKTRODE IN EINER ELEKTROLYSEZELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.05.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.01.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Enlighten Innovations Inc. Suite 201, 1100 1st St. SE Calgary, Alberta T2G 1B1 / CA | [2019/13] |
Frühere [2017/49] | Für alle benannten Staaten Field Upgrading Limited Suite 201 1100 1st Street SE Calgary, AB T2G 1B1 / CA | ||
Frühere [2016/02] | Für alle benannten Staaten Ceramatec, Inc. 2425 South 900 West Salt Lake City, UT 84119 / US | Erfinder | 01 /
BHAVARAJU, Sai 9358 South 3110 West West Jordan, Utah 84088 / US | [2016/02] | Vertreter | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Frühere [2020/28] | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | ||
Frühere [2016/02] | HGF Limited Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14760372.4 | 04.03.2014 | [2016/02] | WO2014US20392 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361772306P | 04.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361772306 P | US201361772356P | 04.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361772356 P | [2016/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014138110 | Datum: | 12.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2965379 | Datum: | 13.01.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.09.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2965379 | Datum: | 08.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 12.09.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.10.2016 | Klassifikation | IPC: | H01M10/05, H01M10/0562, H01M4/131, H01B1/02 | [2016/45] | CPC: |
H01M4/131 (EP);
H01B1/02 (EP);
H01M10/05 (EP);
H01M10/0562 (EP);
H01M2300/002 (EP);
H01M2300/0068 (EP);
Y02E60/10 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2016/02] | H01M10/05, H01M10/056, H01M4/13 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ALKALIMETALL-EINLAGERUNGSMATERIAL ALS ELEKTRODE IN EINER ELEKTROLYSEZELLE | [2016/02] | Englisch: | ALKALI METAL INTERCALATION MATERIAL AS AN ELECTRODE IN AN ELECTROLYTIC CELL | [2016/02] | Französisch: | MATÉRIAU D'INTERCALATION À BASE DE MÉTAL ALCALIN UTILISÉ COMME ÉLECTRODE DANS UNE CELLULE ÉLECTROLYTIQUE | [2016/02] | Eintritt in die regionale Phase | 09.09.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.09.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 09.09.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.09.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.09.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/02] | 03.05.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.01.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.05.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 06.05.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.05.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.05.2020 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 28.05.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.10.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 09.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.03.2014 | AL | 08.07.2020 | AT | 08.07.2020 | CY | 08.07.2020 | CZ | 08.07.2020 | DK | 08.07.2020 | EE | 08.07.2020 | FI | 08.07.2020 | HR | 08.07.2020 | LT | 08.07.2020 | LV | 08.07.2020 | MC | 08.07.2020 | MK | 08.07.2020 | MT | 08.07.2020 | NL | 08.07.2020 | PL | 08.07.2020 | RO | 08.07.2020 | RS | 08.07.2020 | SI | 08.07.2020 | SK | 08.07.2020 | SM | 08.07.2020 | TR | 08.07.2020 | BG | 08.10.2020 | NO | 08.10.2020 | GR | 09.10.2020 | IS | 08.11.2020 | PT | 09.11.2020 | IE | 04.03.2021 | LU | 04.03.2021 | BE | 31.03.2021 | CH | 31.03.2021 | LI | 31.03.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 04.03.2014 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
MK | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
TR | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
IE | 04.03.2021 | ||
LU | 04.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 04.03.2014 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
MK | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
IE | 04.03.2021 | ||
LU | 04.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 04.03.2014 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CY | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
IE | 04.03.2021 | ||
LU | 04.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 04.03.2014 | |
AL | 08.07.2020 | ||
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
IE | 04.03.2021 | ||
LU | 04.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
IE | 04.03.2021 | ||
LU | 04.03.2021 | ||
BE | 31.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
IE | 04.03.2021 | ||
LU | 04.03.2021 | ||
CH | 31.03.2021 | ||
LI | 31.03.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
IE | 04.03.2021 | ||
LU | 04.03.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
IE | 04.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
MC | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SI | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SK | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 08.07.2020 | |
AT | 08.07.2020 | ||
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 08.07.2020 | |
CZ | 08.07.2020 | ||
DK | 08.07.2020 | ||
EE | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RO | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
SM | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/21] | AT | 08.07.2020 | |
DK | 08.07.2020 | ||
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/17] | AT | 08.07.2020 | |
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
NL | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 08.07.2020 | |
FI | 08.07.2020 | ||
HR | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
LV | 08.07.2020 | ||
PL | 08.07.2020 | ||
RS | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
IS | 08.11.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 08.07.2020 | |
FI | 08.07.2020 | ||
LT | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
GR | 09.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 08.07.2020 | |
LT | 08.07.2020 | ||
BG | 08.10.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | ||
PT | 09.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 08.07.2020 | |
LT | 08.07.2020 | ||
NO | 08.10.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [L]WO2013109542 (CERAMATEC INC [US]) [L] 1-12,14,16-18 * page 3, paragraphs 10-12 - page 4, paragraph 14; claims 1,2 * * page 4, paragraph 14 - page 5, paragraph 18 * * page 6, paragraph 19 - page 7, paragraph 23 ** page 9, paragraph 35 * | Internationale Recherche | [A]US2004191617 (VISCO STEVEN J [US], et al); | [A]US2007172739 (VISCO STEVEN J [US], et al); | [A]US2011039162 (MAEDA HIDEAKI [JP]); | [Y]US2012175267 (BHAVARAJU SAI [US], et al); | [X]US2013004852 (VISCO STEVEN J [US], et al) | Prüfung | JP2005063958 |