EP3041345 - HELMINTHOSPORIUM TURCICUM-RESISTENTE PFLANZE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.05.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.03.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37574 Einbeck / DE | Für alle benannten Staaten Universität Zürich Rämistrasse 71 8006 Zürich / CH | [2024/18] |
Frühere [2019/37] | Für alle benannten Staaten KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstraße 31 37574 Einbeck / DE | ||
Für alle benannten Staaten Universität Zürich Rämistrasse 71 8006 Zürich / CH | |||
Frühere [2016/28] | Für alle benannten Staaten KWS SAAT SE Grimsehlstr. 31 37555 Einbeck / DE | ||
Für alle benannten Staaten Universität Zürich Rämistrasse 71 8006 Zürich / CH | Erfinder | 01 /
OUZUNOVA, Milena 37075 Göttingen / DE | 02 /
SCHEUERMANN, Daniela 37574 Einbeck / DE | 03 /
KELLER, Beat Scheuchzerstrasse 24 CH-8006 Zürich / CH | 04 /
KRATTINGER, Simon Heumattstrasse 24 CH-8906 Bonstetten / CH | 05 /
WICKER, Thomas Betburgerweg 7 CH-8536 Hüttwilen / CH | 06 /
HERREN, Gerhard Moosstrasse 2c CH-8625 Gossau / CH | 07 /
BENDER, Severine Friedenstrasse 9 CH-6004 Luzern / CH | 08 /
KESSEL, Bettina Koppelweg 1a 37574 Einbeck / DE | 09 /
PRESTERL, Thomas Magdebrink 7a 37574 Einbeck / DE | 10 /
KNAAK, Carsten Agnes-von-Plesse-Hof 13 37079 Göttingen / DE | [2024/16] |
Frühere [2024/13] | 01 /
OUZUNOVA, Milena 37075 Göttingen / DE | ||
02 /
SCHEUERMANN, Daniela 37574 Einbeck / DE | |||
03 /
KELLER, Beat Scheuchzerstrasse 24 CH-8006 Zürich / CH | |||
04 /
KRATTINGER, Simon Heumattstrasse 24 CH-8906 Bonstetten / CH | |||
05 /
WICKER, Thomas Betburgerweg 7 CH-8536 Hüttwilen / CH | |||
06 /
HERREN, Gerhard Moosstrasse 2c CH-8625 Gossau / CH | |||
07 /
HURNI, Severine Friedenstrasse 9 CH-6004 Luzern / CH | |||
08 /
KESSEL, Bettina Koppelweg 1a 37574 Einbeck / DE | |||
09 /
PRESTERL, Thomas Magdebrink 7a 37574 Einbeck / DE | |||
10 /
KNAAK, Carsten Agnes-von-Plesse-Hof 13 37079 Göttingen / DE | |||
Frühere [2016/28] | 01 /
OUZUNOVA, Milena Max-Born-Ring 2C 37077 Göttingen / DE | ||
02 /
SCHEUERMANN, Daniela Andershäuser Strasse 1 37574 Einbeck / DE | |||
03 /
KELLER, Beat Scheuchzerstrasse 24 CH-8006 Zürich / CH | |||
04 /
KRATTINGER, Simon Heumattstrasse 24 CH-8906 Bonstetten / CH | |||
05 /
WICKER, Thomas Betburgerweg 7 CH-8536 Hüttwilen / CH | |||
06 /
HERREN, Gerhard Moosstrasse 2c CH-8625 Gossau / CH | |||
07 /
HURNI, Severine Friedenstrasse 9 CH-6004 Luzern / CH | |||
08 /
KESSEL, Bettina Koppelweg 1a 37574 Einbeck / DE | |||
09 /
PRESTERL, Thomas Magdebrink 7a 37574 Einbeck / DE | |||
10 /
KNAAK, Carsten Agnes-von-Plesse-Hof 13 37079 Göttingen / DE | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 31 02 60 80102 München / DE | [2024/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14761579.3 | 03.09.2014 | [2016/28] | WO2014EP02386 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20131014637 | 04.09.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013014637 | DE20141005823 | 24.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014005823 | [2016/28] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2015032494 | Datum: | 12.03.2015 | Sprache: | DE | [2015/10] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3041345 | Datum: | 13.07.2016 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.03.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3041345 | Datum: | 01.05.2024 | Sprache: | DE | [2024/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.04.2015 | Klassifikation | IPC: | A01H1/04, C12Q1/68, C12N15/82, A01H5/00 | [2016/28] | CPC: |
C12N15/8282 (EP,US);
C07K14/415 (US);
C12Q1/6895 (US);
C12Q2600/13 (US);
C12Q2600/156 (US);
C12Q2600/158 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HELMINTHOSPORIUM TURCICUM-RESISTENTE PFLANZE | [2016/28] | Englisch: | PLANT RESISTANT TO HELMINTHOSPORIUM TURCICUM | [2016/28] | Französisch: | PLANTE RÉSISTANTE À HELMINTHOSPORIUM TURCIUM | [2016/28] | Eintritt in die regionale Phase | 04.04.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.04.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.04.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.04.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/28] | 04.11.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.05.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 31.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.04.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.02.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.02.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.02.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP24159022.3 / EP4353078 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 02.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2008034648 (METANOMICS GMBH [DE], et al); | [AD]WO2011163590 (DU PONT [US], et al); |