EP2974792 - KOHLENWASSERSTOFFREFORMIERUNGS-/EINFANGMATERIAL UND VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG VON KOHLENWASSERSTOFF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.10.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 17.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. 1-11-1 Osaki Shinagawa-ku Tokyo 141-8584 / JP | Für alle benannten Staaten The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku, 1 Tokyo 113-8654 / JP | [2018/10] |
Frühere [2016/03] | Für alle benannten Staaten Unizeo Co., Ltd. The University of Tokyo Entrepreneur Plaza 703 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 / JP | ||
Für alle benannten Staaten The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku, 1 Tokyo 113-8654 / JP | Erfinder | 01 /
OGURA, Masaru c/o The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-8654 / JP | 02 /
ITABASHI, Keiji c/o The University of Tokyo Entrepreneur Plaza 703 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 / JP | 03 /
OKUBO, Tatsuya c/o The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-8654 / JP | 04 /
MONMA, Kiyofumi c/o The University of Tokyo 3-1, Hongo 7-chome Bunkyo-ku Tokyo 113-8654 / JP | 05 /
Shanmugam Palani Elangovan c/o NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD. 11-1, Kameido 9-chome Koto-ku Tokyo 136-8515 / JP | [2016/03] | Vertreter | Hinkelmann, Klaus Patentanwaltskanzlei Hinkelmann Lyonel-Feininger-Strasse 28 80807 München / DE | [2016/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14763299.6 | 10.03.2014 | [2016/03] | WO2014JP56118 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130049539 | 12.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013049539 | [2016/03] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014142053 | Datum: | 18.09.2014 | Sprache: | JA | [2014/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2974792 | Datum: | 20.01.2016 | Sprache: | EN | [2016/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 18.09.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.03.2016 | Klassifikation | IPC: | B01J29/76, B01D53/86 | [2016/03] | CPC: |
B01J29/7615 (EP,US);
B01D53/864 (US);
B01D53/94 (US);
B01D53/944 (EP,US);
B01J20/186 (EP,US);
B01J35/30 (EP,US);
B01J35/615 (EP,US);
B01J35/617 (US);
B01J35/633 (EP,US);
C01B39/46 (EP,US);
B01D2253/1085 (EP,US);
B01D2255/2025 (US);
B01D2255/20738 (US);
B01D2255/502 (US);
B01J2229/186 (EP,US);
B01J2229/37 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOHLENWASSERSTOFFREFORMIERUNGS-/EINFANGMATERIAL UND VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG VON KOHLENWASSERSTOFF | [2016/03] | Englisch: | HYDROCARBON REFORMING/TRAPPING MATERIAL AND METHOD FOR REMOVING HYDROCARBON | [2016/03] | Französisch: | MATÉRIAU DE REFORMAGE/PIÉGEAGE D'HYDROCARBURES ET PROCÉDÉ D'ÉLIMINATION D'HYDROCARBURES | [2016/03] | Eintritt in die regionale Phase | 10.09.2015 | Übersetzung eingereicht | 05.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.10.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 05.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/03] | 28.09.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 16.06.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/47] | 12.07.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/47] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.02.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2011286914 (LI HONG-XIN [US], et al) [X] 1-3,6* example 1 *; | [X]WO2012099090 (NIPPON CHEMICAL IND [JP], et al) [X] 1-4,6-9 * the whole document *; | [E]EP2876086 (UNIZEO CO LTD [JP], et al) [E] 1-9 * paragraphs [0010] , [0018] , [0024] , [0025] , [0026] , [0036] , [0056] , [0066] * | Internationale Recherche | [A]JP2008073625 (MITSUBISHI MOTORS CORP, et al); | [A]JP2011116627 (NGK INSULATORS LTD); | [A]JP2012162446 (NIPPON CHEMICAL IND, et al) | vom Anmelder | WO2006011575 | JP2007076990 | JP2008073625 | CN101249968 | JP2008264702 | - M. OGURA; T. OKUBO; S. P. ELANGOVAN, CATAL. LETT., (2007), vol. 118, page 72 |