EP2971261 - ELEKTROPLATTIERTE ZUSAMMENSETZUNGEN UND NANOLAMINIERTE LEGIERUNGEN FÜR DURCH EIN ADDITIVHERSTELLUNGSVERFAHREN HERGESTELLTE ARTIKEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.06.2024 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Modumetal, Inc. 1443 N. Northlake Way Seattle, Washington 98103 / US | [2016/03] | Erfinder | 01 /
WHITAKER, John D. 6202 25th Avenue NW Seattle, Washington 98115 / US | 02 /
LOMASNEY, Christina A. 3922 Sunnyside Avenue North Seattle, Washington 98105 / US | 03 /
CALDWELL, Richard J. 19020 74th Avenue West Lynnwood, Washington 98036 / US | 04 /
KRUPPS, William 1521 NW 54th Street Unit 104 Seattle, Washington 98203 / US | 05 /
UNGER, Jesse 1959 Grand Ave, Apt.4 San Diego, California 92109 / US | [2016/13] |
Frühere [2016/03] | 01 /
WHITAKER, John D. 6202 25th Avenue NW Seattle, Washington 98115 / US | ||
02 /
LOMASNEY, Christina A. 3922 Sunnyside Avenue North Seattle, Washington 98105 / US | |||
03 /
CALDWELL, Richard J. 19020 74th Avenue West Lynnwood, Washington 98036 / US | |||
04 /
KRUPPS, William 1521 NW 54th Street Unit 104 Seattle, Washington 98203 / US | |||
05 /
UNGER, Jesse 9450 Gilman Drive 10025 La Jolla, California 92092-0100 / US | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/03] | Bösl, Raphael Konrad Isenbruck Bösl Hörschler LLP Patentanwälte Prinzregentenstraße 68 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14765733.2 | 17.03.2014 | [2016/03] | WO2014US30592 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361798559P | 15.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361798559 P | [2016/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014145771 | Datum: | 18.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2971261 | Datum: | 20.01.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.09.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 18.09.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.05.2017 | Klassifikation | IPC: | C25D5/12, C25D5/18, C23C18/16 | [2016/51] | CPC: |
C23C18/1653 (EP,US);
B82Y40/00 (EP,US);
C23C18/1689 (EP,US);
C23F17/00 (US);
C25D5/18 (EP,US);
C25D5/605 (EP,US);
C25D5/617 (EP,US);
C25D5/627 (EP,US);
B33Y10/00 (US);
|
Frühere IPC [2016/03] | C25D3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROPLATTIERTE ZUSAMMENSETZUNGEN UND NANOLAMINIERTE LEGIERUNGEN FÜR DURCH EIN ADDITIVHERSTELLUNGSVERFAHREN HERGESTELLTE ARTIKEL | [2016/03] | Englisch: | ELECTRODEPOSITED COMPOSITIONS AND NANOLAMINATED ALLOYS FOR ARTICLES PREPARED BY ADDITIVE MANUFACTURING PROCESSES | [2016/03] | Französisch: | COMPOSITIONS ÉLECTRODÉPOSÉES ET ALLIAGES NANOSTRATIFIÉS POUR DES ARTICLES PRÉPARÉS PAR DES PROCÉDÉS DE FABRICATION ADDITIVE | [2016/03] | Eintritt in die regionale Phase | 07.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.10.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 07.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/03] | 28.11.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.11.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.12.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.06.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.12.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.06.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | Teilanmeldung(en) | EP24179203.5 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.04.2019 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 27.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2024 | 11   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US4191617 (HURLEY JOHN L [US], et al); | [A]EP0680523 (BRASILIA TELECOM [BR]); | [X]WO2004092436 (AHC OBERFLAECHENTECHNIK GMBH [DE], et al); | [A]US2009004465 (KANO TAKEYOSHI [JP], et al); | [A]EP2078607 (FUJIFILM CORP [JP]); | [I]WO2012012789 (MODUMETAL LLC [US], et al); | [A]US2012282417 (GARCIA ALEXANDRE [FR], et al); | [X]WO2013010108 (NUVOTRONICS LLC [US], et al) | Internationale Recherche | [Y]JPH05251849 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD); | [X]US5461769 (MCGREGOR GAVIN [CA]); | [Y]US5620800 (MUTSAERS CORNELIUS MARCUS J [NL], et al); | [Y]US6203936 (CISAR ALAN J [US], et al); | [Y]US2009130425 (WHITAKER JOHN D [US]); | [Y]US2010304179 (FACCHINI DIANA [CA], et al); | [Y]US2012088118 (LOMASNEY CHRISTINA [US]); | [Y]WO2012145750 (NANO GROUP INC [US], et al) |