EP2967770 - ZAHNÄRZTLICHE VORRICHTUNGEN UND SYSTEME SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 24.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.11.2023 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 27.12.2023 [2023/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Good Fit Technologies, LLC 8 Faneuil Hall Marketplace, 3rd Fl Boston, MA 02109 / US | [2017/33] |
Frühere [2016/03] | Für alle benannten Staaten Good Fit Technologies, Inc. 8 Faneuil Hall Marketplace, 3rd Fl Boston, MA 02109 / US | Erfinder | 01 /
GINSBURG, Stephen 9 Everett St. Wellesley, MA 02482 / US | 02 /
GINSBURG, Marc 88 Perry St. Apt. 5F New York, NY 10014 / US | [2016/03] | Vertreter | Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [N/P] |
Frühere [2016/03] | Johnson, Carrie-Anne Louise Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14768210.8 | 12.03.2014 | [2016/03] | WO2014US24579 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201313842788 | 15.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313842788 | [2016/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2014150929 | Datum: | 25.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/39] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2967770 | Datum: | 20.01.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.09.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 24.12.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.03.2017 | Klassifikation | IPC: | A61C13/007, A61C13/01, A61C13/113, A61C13/20, A61C13/34 | [2016/03] | CPC: |
A61C13/04 (EP,IL,US);
A61C13/0004 (EP,IL,US);
A61C13/0003 (IL,US);
A61C13/0022 (EP,IL,US);
A61C13/01 (EP,IL,US);
A61C13/1003 (EP,IL,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/03] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZAHNÄRZTLICHE VORRICHTUNGEN UND SYSTEME SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG | [2016/03] | Englisch: | DENTAL DEVICES AND SYSTEMS AND METHODS FOR MAKING THE SAME | [2016/03] | Französisch: | DISPOSITIFS DENTAIRES, ET LEURS SYSTÈMES ET PROCÉDÉS DE FABRICATION | [2016/03] | Eintritt in die regionale Phase | 13.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.10.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 13.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/03] | 23.10.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.11.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 22.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.08.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.02.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.2023 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/52] | 01.08.2023 | Termin der mündlichen Verhandlung | 07.08.2023 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 08.08.2023 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2023/52] | Teilanmeldung(en) | EP23202280.6 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.04.2019 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 22.01.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 22.01.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 03.02.2020 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 01.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 21.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]AU483943B ; | [X]US4654006 (KUSANO TAKAE [JP], et al); | [X]WO0027556 (ADVANCED RES & TECH INST [US], et al); | [X]JP2008168065 (YUNIKKUSU JAPAN KK) | Internationale Recherche | [X]US3813777 (VAN HANDEL A, et al); | [Y]US4808184 (TEPIC SLOBODAN [CH]); | [A]US5775900 (GINSBURG STEPHEN J [US], et al); | [X]US2007190488 (RUSLER ROBERT L [US]); | [Y]US2008108007 (KONG SEONG KON [US], et al); | [X]US2010297581 (WALLACE LAWRENCE NORMAN [US]); | [Y]US2012107771 (HRENAK CAROL [US]) | vom Anmelder | AU483943B | US4654006 | WO0027556 |