EP2998550 - STEUERUNGSVORRICHTUNG FÜR EINEN VERBRENNUNGSMOTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 27.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.04.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 30.05.2018 [2018/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2016/12] | Erfinder | 01 /
KUZE, Yasuhiro c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2016/12] | Vertreter | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2016/12] | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14772980.0 | 08.01.2014 | [2016/12] | WO2014JP50139 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130066968 | 27.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013066968 | [2016/12] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014156208 | Datum: | 02.10.2014 | Sprache: | JA | [2014/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2998550 | Datum: | 23.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.10.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.06.2016 | Klassifikation | IPC: | F02D41/04, F02D43/00, F02D45/00, F02D9/02, F02D23/00, F02B37/00, F02B37/18, F02M26/00, F02D41/40, F02D41/00, F02M26/06, F02M26/64, F02D41/08 | [2016/29] | CPC: |
F02D41/0077 (EP,US);
F02D31/005 (EP,US);
F02D41/0007 (EP,US);
F02D41/005 (EP,US);
F02D41/08 (EP,US);
F02D41/3076 (EP,US);
F02D41/401 (EP,US);
F02D9/08 (US);
F02M26/02 (EP,US);
F02M26/04 (EP,US);
F02M26/05 (EP,US);
F02M26/06 (EP,US);
F02M26/09 (EP,US);
F02M26/10 (EP,US);
F02M26/52 (EP,US);
|
Frühere IPC [2016/12] | F02D41/04, F02B37/00, F02B37/18, F02D43/00, F02D45/00, F02M26/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STEUERUNGSVORRICHTUNG FÜR EINEN VERBRENNUNGSMOTOR | [2016/12] | Englisch: | CONTROL DEVICE FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE | [2016/12] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMMANDE POUR MOTEUR À COMBUSTION INTERNE | [2016/12] | Eintritt in die regionale Phase | 21.10.2015 | Übersetzung eingereicht | 21.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.10.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 21.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/12] | 15.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.04.2018 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2018/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPS6017234 (TOYOTA MOTOR CO LTD) [X] 1,2* abstract *; | [X]EP0889216 (UNISIA JECS CORP [JP], et al) [X] 1,2 * column 2, line 3 - line 35 * | Internationale Recherche | [A]JPH07217475 (MAZDA MOTOR); | [A]JP2001073845 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2001090543 (UNISIA JECS CORP, et al); | [A]JP2006183643 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2007255194 (TOYOTA MOTOR CORP) | vom Anmelder | JP2004346917 | JP2012102617 |