|
24.04.2025 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
22.04.2025 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
22.04.2025 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
22.04.2025 |
Eingabe betreffend mündlicher Verhandlungen während des Beschwerdeverfahrens |
Beschwerde |
1 |
|
09.04.2025 |
F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
1 |
|
09.04.2025 |
F3017 Mündliche Verhandlung: Mitteilung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
1 |
|
08.04.2025 |
F3014 Mündliche Verhandlung: Verfügung Terminsaufhebung/-verlegung |
Beschwerde |
1 |
|
08.04.2025 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
04.04.2025 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
04.04.2025 |
Anlagen (außer Entgegenhaltungen) das Beschwerdeverfahren betreffend |
Beschwerde |
4 |
|
04.04.2025 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
04.04.2025 |
Mündliche Verhandlung: Antrag auf Terminverlegung |
Beschwerde |
2 |
|
02.04.2025 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
02.04.2025 |
F3011.1 Mündliche Verhandlung: Ladung |
Beschwerde |
2 |
|
28.03.2025 |
Kammerbesetzung (T) |
Beschwerde |
1 |
|
28.03.2025 |
F3010 Mündliche Verhandlung: Ladungsverfügung |
Beschwerde |
1 |
|
17.10.2024 |
F3345 Übersendung der Schriftsätze an die Parteien |
Beschwerde |
1 |
|
11.10.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
2 |
|
11.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
4 |
|
11.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
4 |
|
11.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
4 |
|
11.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
4 |
|
11.10.2024 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Beschwerde |
4 |
|
11.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 01 |
Beschwerde |
3 |
|
11.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 02 |
Beschwerde |
3 |
|
11.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 03 |
Beschwerde |
3 |
|
11.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 04 |
Beschwerde |
3 |
|
11.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 05 |
Beschwerde |
2 |
|
11.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 06 |
Beschwerde |
2 |
|
11.10.2024 |
Hilfsantrag im Beschwerdeverfahren - 07 |
Beschwerde |
2 |
|
11.10.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
11.10.2024 |
Hauptantrag im Beschwerdeverfahren |
Beschwerde |
3 |
|
11.10.2024 |
Beschwerdeerwiderung |
Beschwerde |
14 |
|
13.06.2024 |
F3344 Fristsetzung zur Beschwerdeerwiderung (Inter-partes) |
Beschwerde |
1 |
|
07.06.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
07.06.2024 |
Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren - 033 |
Beschwerde |
20 |
|
07.06.2024 |
Entgegenhaltung im Beschwerdeverfahren - 034 |
Beschwerde |
22 |
|
07.06.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
1 |
|
07.06.2024 |
Beschwerdebegründung |
Beschwerde |
23 |
|
10.04.2024 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
10.04.2024 |
F3204 Mitteilung des Aktenzeichens an die Parteien |
Beschwerde |
2 |
|
05.04.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Beschwerde |
1 |
|
05.04.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Beschwerde |
2 |
|
05.04.2024 |
Beschwerdeschrift |
Beschwerde |
2 |
|
07.02.2024 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
4 |
|
07.02.2024 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
87 |
|
07.02.2024 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
87 |
|
07.02.2024 |
Entscheidung der Einspruchsabteilung und Anweisung |
Einspruch |
1 |
|
07.02.2024 |
Druckexemplar im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
21 |
|
07.02.2024 |
Entscheidungsgründe (Anlage) - Einspruch |
Einspruch |
19 |
|
07.02.2024 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
07.02.2024 |
Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
2 |
|
07.02.2024 |
Rechtsmittelbehelf |
Einspruch |
2 |
|
07.02.2024 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Ausgang der Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
07.02.2024 |
Niederschrift über die mündliche Verhandlung (Einspruchsabteilung) - Vorstellung der Parteien |
Einspruch |
1 |
|
07.02.2024 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
07.02.2024 |
Übersendung der Abschrift der Niederschrift - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
07.02.2024 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
07.02.2024 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
33 |
|
09.11.2023 |
Information über den Ausgang von mündlichen Verhandlungen |
Einspruch |
5 |
|
13.09.2023 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
7 |
|
12.09.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
12.09.2023 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
13 |
|
12.09.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
1 |
|
08.09.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
08.09.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
3 |
|
08.09.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
3 |
|
08.09.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
3 |
|
08.09.2023 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
3 |
|
08.09.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Einspruch |
4 |
|
08.09.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Einspruch |
4 |
|
08.09.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Einspruch |
4 |
|
08.09.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 04 |
Einspruch |
4 |
|
08.09.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 05 |
Einspruch |
2 |
|
08.09.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 06 |
Einspruch |
2 |
|
08.09.2023 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 07 |
Einspruch |
2 |
|
08.09.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 032 |
Einspruch |
4 |
|
08.09.2023 |
Konsolidierte Liste aller im Einspruchsverfahren zitierten Dokumente |
Einspruch |
2 |
|
08.09.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
08.09.2023 |
Hauptantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
3 |
|
08.09.2023 |
Hauptantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
08.09.2023 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
6 |
|
07.09.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
07.09.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
07.09.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
1 |
|
07.09.2023 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 031 |
Einspruch |
23 |
|
07.09.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
07.09.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
07.09.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
07.09.2023 |
Antrag auf Dolmetscher während mündlicher Verhandlung |
Einspruch |
1 |
|
07.09.2023 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
11 |
|
21.02.2023 |
Anlage zum Bescheid - Einspruch |
Einspruch |
13 |
|
21.02.2023 |
Hinweis zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
3 |
|
21.02.2023 |
Gescannte Anlage zum Bescheid - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
1 |
|
21.02.2023 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
21.02.2023 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Einspruch |
2 |
|
21.02.2023 |
Übersendung einer Entscheidung / Ladung - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
20 |
|
21.02.2023 |
Übersendung einer Entscheidung / Ladung - Einspruchsverfahren |
Einspruch |
20 |
|
25.08.2022 |
Kurzmitteilung - Einspruchverfahren |
Einspruch |
13 |
|
22.08.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
22.08.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
22.08.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
22.08.2022 |
Hilfsantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
22.08.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 01 |
Einspruch |
4 |
|
22.08.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 02 |
Einspruch |
4 |
|
22.08.2022 |
Auxiliary request during Opposition procedure - 03 |
Einspruch |
4 |
|
22.08.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 026 |
Einspruch |
6 |
|
22.08.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 027 |
Einspruch |
7 |
|
22.08.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 028 |
Einspruch |
8 |
|
22.08.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 029 |
Einspruch |
10 |
|
22.08.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 030 |
Einspruch |
11 |
|
22.08.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Einspruch |
2 |
|
22.08.2022 |
Hauptantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
22.08.2022 |
Hauptantrag im Einspruchsverfahren |
Einspruch |
4 |
|
22.08.2022 |
Antwort des Patentinhabers auf den (die) eingereichten Einspruch (Einsprüche) |
Einspruch |
12 |
|
13.04.2022 |
Mitteilung eines Einspruchs und Aufforderung zur Stellungnahme |
Einspruch |
1 |
|
13.04.2022 |
Mitteilung weiterer Einsprüche an Einsprechende(n) |
Einspruch |
2 |
|
05.04.2022 |
Mitteilung eines Einspruchs - Erstinformation an den Patentinhaber |
Einspruch |
33 |
|
29.03.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Einspruch |
2 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 001 |
Einspruch |
16 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 002 |
Einspruch |
55 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 003 |
Einspruch |
20 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 004 |
Einspruch |
19 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 005 |
Einspruch |
161 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 006 |
Einspruch |
4 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 007 |
Einspruch |
8 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 008 |
Einspruch |
18 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 009 |
Einspruch |
20 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 010 |
Einspruch |
27 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 011 |
Einspruch |
28 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 012 |
Einspruch |
17 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 013 |
Einspruch |
21 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 014 |
Einspruch |
32 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 015 |
Einspruch |
11 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 016 |
Einspruch |
55 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 017 |
Einspruch |
26 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 018 |
Einspruch |
17 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 019 |
Einspruch |
36 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 020 |
Einspruch |
13 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 021 |
Einspruch |
8 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 022 |
Einspruch |
6 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 023 |
Einspruch |
24 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 024 |
Einspruch |
27 |
|
29.03.2022 |
Entgegenhaltung im Einspruchsverfahren - 025 |
Einspruch |
6 |
|
29.03.2022 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
25 |
|
29.03.2022 |
Einspruchsschrift |
Einspruch |
7 |
|
10.11.2021 |
Dokument die Vertretung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.11.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.07.2021 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.06.2021 |
Antrag auf Gebührenzahlung zurückgewiesen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.06.2021 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.05.2021 |
Eintragung nach Regel 23 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.05.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.05.2021 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.05.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.05.2021 |
Schreiben an die Rechtsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.04.2021 |
Mängel hinsichtlich Regel 23 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.04.2021 |
Regel 23 - Anhang B |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.03.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.03.2021 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
31.03.2021 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
31.03.2021 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
24.03.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.03.2021 |
Anlage |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
24.03.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.03.2021 |
Schreiben an die Rechtsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.12.2020 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.12.2020 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
09.12.2020 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.12.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
33 |
|
09.12.2020 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
33 |
|
21.10.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.10.2020 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
21.10.2020 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
21.10.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.10.2020 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.10.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
12.10.2020 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.05.2020 |
Dokument die Vertretung betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.05.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.05.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
12.05.2020 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
12.05.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.05.2020 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
18.02.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
18.02.2020 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.10.2019 |
Antwort auf Nachfrage nach dem Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.10.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.10.2019 |
Anfrage nach dem Bearbeitungsstand der Akte |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.10.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.07.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.07.2018 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
23.07.2018 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.07.2018 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
23.07.2018 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.07.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.07.2018 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.03.2018 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.03.2018 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.03.2018 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.01.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.01.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.01.2017 |
Erklärung des Nichtvorliegens der Prioritätsrecherchenergebnisse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.12.2016 |
Anforderung einer Kopie der Recherchenergebnisse(Priorität) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.11.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.11.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.11.2016 |
Antwort auf durch das EPA erstellten schriftlichen Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
22.06.2016 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.05.2016 |
Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Anderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.04.2016 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.04.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.04.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.04.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.04.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.04.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.03.2016 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
14.03.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.03.2016 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
14.03.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.03.2016 |
Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.02.2016 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.06.2015 |
Hinweise für die vorzeitige Bearbeitung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.04.2015 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
22 |
|
26.03.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
26.03.2015 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
26.03.2015 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
19.03.2015 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
19.03.2015 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
33 |
|
18.11.2014 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
18.11.2014 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
18.11.2014 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |
|
26.09.2014 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
26.09.2014 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |
|
26.09.2014 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
27 |