Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2019162902 | ![]() | 29.08.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2019006173 | ![]() | 03.01.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2015049665 | ![]() | 09.04.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2015036902 | ![]() | 19.03.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2024156840 | ![]() | 16.05.2024 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US202217807487 | 17.06.2022 | US201815903597 | 23.02.2018 | US201414506122 | 03.10.2014 | US202318392033 | 21.12.2023 | US201715716661 | 27.09.2017 | US201514682001 | 08.04.2015 | US201715636120 | 28.06.2017 | US202017003584 | 26.08.2020 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2023285689 | ![]() | 14.09.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US202318309963 | 01.05.2023 | US201816303609 | 28.06.2018 | IN201821014426 | 16.04.2018 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2018000843 | ![]() | 04.01.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414483837 | 11.09.2014 | IN2975MU2013 | US201514662128 | 18.03.2015 | US201715703813 | 13.09.2017 | US201615210692 | 14.07.2016 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | US201615183534 | 15.06.2016 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9937189 | ![]() | 10.04.2018 | B2 | US2017189422 | 06.07.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414483837 | 11.09.2014 | IN2975MU2013 | US201514662128 | 18.03.2015 | US201615210692 | 14.07.2016 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | US201615183534 | 15.06.2016 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9750754 | ![]() | 05.09.2017 | B2 | US2016287612 | 06.10.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414483837 | 11.09.2014 | US201414506122 | 03.10.2014 | IN2975MU2013 | US201514662128 | 18.03.2015 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | IN3174MU2013 | US201615183534 | 15.06.2016 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9370483 | ![]() | 21.06.2016 | B2 | US2015250718 | 10.09.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414483837 | 11.09.2014 | US201414506122 | 03.10.2014 | IN2975MU2013 | US201514662128 | 18.03.2015 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9078923 | ![]() | 14.07.2015 | B2 | US2015079178 | 19.03.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US12064442 | ![]() | 20.08.2024 | B2 | US2022387452 | 08.12.2022 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US202217807487 | 17.06.2022 | US201815903597 | 23.02.2018 | US201414506122 | 03.10.2014 | US201715716661 | 27.09.2017 | US201514682001 | 08.04.2015 | US201715636120 | 28.06.2017 | US202017003584 | 26.08.2020 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11679210 | ![]() | 20.06.2023 | B2 | US2021220574 | 22.07.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201414506122 | 03.10.2014 | US201715716661 | 27.09.2017 | US201514682001 | 08.04.2015 | US201816303609 | 28.06.2018 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11400101 | ![]() | 02.08.2022 | B2 | US2021077506 | 18.03.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201414506122 | 03.10.2014 | US201715716661 | 27.09.2017 | US201514682001 | 08.04.2015 | US201715636120 | 28.06.2017 | US202017003584 | 26.08.2020 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10765686 | ![]() | 08.09.2020 | B2 | US2018000844 | 04.01.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414483837 | 11.09.2014 | IN2975MU2013 | US201715703828 | 13.09.2017 | US201514662128 | 18.03.2015 | US201615210692 | 14.07.2016 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | US201615183534 | 15.06.2016 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10758550 | ![]() | 01.09.2020 | B2 | US2019030047 | 31.01.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201414506122 | 03.10.2014 | US201715716661 | 27.09.2017 | US201514682001 | 08.04.2015 | US201715636120 | 28.06.2017 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10653661 | ![]() | 19.05.2020 | B2 | US2018369187 | 27.12.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414506122 | 03.10.2014 | US201715716661 | 27.09.2017 | US201514682001 | 08.04.2015 | US201715636120 | 28.06.2017 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10646500 | ![]() | 12.05.2020 | B2 | US2015099725 | 09.04.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10561672 | ![]() | 18.02.2020 | B2 | US2018000841 | 04.01.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414483837 | 11.09.2014 | US201715703780 | 13.09.2017 | IN2975MU2013 | US201514662128 | 18.03.2015 | US201615210692 | 14.07.2016 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | US201615183534 | 15.06.2016 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10548907 | ![]() | 04.02.2020 | B2 | US2015272966 | 01.10.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414506122 | 03.10.2014 | US201514682001 | 08.04.2015 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10517880 | ![]() | 31.12.2019 | B2 | US2018000842 | 04.01.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414483837 | 11.09.2014 | IN2975MU2013 | US201514662128 | 18.03.2015 | US201715703801 | 13.09.2017 | US201615210692 | 14.07.2016 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | US201615183534 | 15.06.2016 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10376526 | ![]() | 13.08.2019 | B2 | US2018000839 | 04.01.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414483837 | 11.09.2014 | IN2975MU2013 | US201514662128 | 18.03.2015 | US201715703758 | 13.09.2017 | US201615210692 | 14.07.2016 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | US201615183534 | 15.06.2016 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10016443 | ![]() | 10.07.2018 | B2 | US2017333449 | 23.11.2017 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201414506122 | 03.10.2014 | US201514682001 | 08.04.2015 | US201715636120 | 28.06.2017 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102709429B | ![]() | 24.09.2024 | B1 | KR20200125625 | 04.11.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | KR102562797B | ![]() | 03.08.2023 | B1 | KR20200023599 | 05.03.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP7391026B | ![]() | 04.12.2023 | B2 | JP2021514947 | 17.06.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2020526233 | ![]() | 31.08.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2020097624 | ![]() | 25.06.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6768733B | ![]() | 14.10.2020 | B2 | JP2018123157 | 09.08.2018 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6664358B | ![]() | 13.03.2020 | B2 | JP2017206560 | 24.11.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6203967B | ![]() | 27.09.2017 | B2 | JP2016534142 | 04.11.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP6419195B | ![]() | 07.11.2018 | B2 | JP2016531949 | 13.10.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP4272839 | ![]() | 03.01.2024 | A3 | EP4272839 | 08.11.2023 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | EP14802944 | 03.10.2014 | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3755375 | ![]() | 05.03.2025 | C0 | EP3755375 | ![]() | 05.03.2025 | B1 | EP3755375 | 30.12.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3718533 | ![]() | 07.10.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP14781946 | 04.09.2014 | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3468532 | ![]() | 23.09.2020 | B1 | EP3468532 | 22.05.2019 | A4 | EP3468532 | 17.04.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2922553 | ![]() | 30.09.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN115444851 | ![]() | 09.12.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | CN201880002822 | 28.06.2018 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN112870203B | ![]() | 23.09.2022 | B | CN112870203 | 01.06.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | CN201880002822 | 28.06.2018 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN112773808 | ![]() | 11.05.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | CN201480066538 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN111787954B | ![]() | 05.09.2023 | B | CN111787954 | 16.10.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN109475495B | ![]() | 03.01.2023 | B9 | CN109475495B | 25.10.2022 | B | CN109475495 | 15.03.2019 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN105792828 | ![]() | 20.07.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA3088490 | ![]() | 29.08.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA3023355 | ![]() | 28.12.2018 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2023270308B | ![]() | 24.04.2025 | B2 | AU2023270308 | 14.12.2023 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | AU2018260934 | 28.06.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | AU2023270308 | 23.11.2023 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2019224850B | ![]() | 28.11.2024 | B2 | AU2019224850 | 13.08.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2018260934B | ![]() | 19.10.2023 | B2 | AU2018260934 | 17.01.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3043773 | ![]() | 30.06.2021 | B1 | EP3043773 | 20.07.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BR112015018252 | 10.01.2023 | B1 | BR112015018252 | 18.07.2017 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BR112018076537 | 02.04.2019 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BR112020016817 | 15.12.2020 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CO2020010335 | 10.11.2020 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CY1124675T | 22.07.2022 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK3043773T | 04.10.2021 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK3468532T | 04.01.2021 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EA201892321 | 09.04.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN201821014426 | 16.04.2018 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EA202091744 | 15.01.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2849026T | 13.08.2021 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2891729T | 31.01.2022 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FR21C1057I | 03.02.2023 | I2 | FR21C1057I | 21.01.2022 | I1 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HK1215674 | 09.09.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HRP20202048T | 19.02.2021 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | EP18823894 | 28.06.2018 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HRP20211515T | 24.12.2021 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | EP14781946 | 04.09.2014 | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HUE052939T | 28.05.2021 | T2 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HUE056448T | 28.02.2022 | T2 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | LT3043773T | 11.10.2021 | T | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | LT3468532T | 11.01.2021 | T | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MX2015009429 | 09.10.2015 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MX367674 | 30.08.2019 | B | MX2015013965 | 10.02.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MX384555 | 14.03.2025 | B | MX2018015739 | 19.09.2019 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MX2020003035 | 22.07.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MX2020008741 | 28.09.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MY176808 | 21.08.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MY191380 | 21.06.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MY198894 | 02.10.2023 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | US201915716661 | 27.09.2019 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NL301154I | 18.07.2022 | I2 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NO2021045I | 22.10.2021 | I1 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NZ748176 | 30.08.2024 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PH12015502302 | 15.02.2016 | B1 | PH12015502302 | 15.02.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PH12016500433 | 01.03.2023 | B1 | PH12016500433 | 16.05.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PH12018502518 | 21.10.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PH12020551311 | 06.09.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PL3043773T | 13.12.2021 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | EP14781946 | 04.09.2014 | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PL3468532T | 14.06.2021 | T4 | PL3468532T | 14.06.2021 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | EP18823894 | 28.06.2018 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | PT3043773T | 04.10.2021 | T | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RS62383 | 29.10.2021 | B1 | Prioritätsnummer | Datum | EP14781946 | 04.09.2014 | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2686670 | 30.04.2019 | C2 | RU2015128496 | 19.06.2018 | A3 | RU2015128496 | 13.11.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2687551 | 15.05.2019 | C2 | RU2015128497 | 11.05.2018 | A3 | RU2015128497 | 18.10.2017 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2019104453 | 28.03.2019 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | RU2020126691 | 23.03.2022 | A3 | RU2020126691 | 23.03.2022 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SG11202112592Y | 30.12.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2019IB51465 | 22.02.2019 | US201815903597 | 23.02.2018 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SI3043773T | 31.12.2021 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | EP14781946 | 04.09.2014 | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SMT202100563T | 12.11.2021 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | EP14781946 | 04.09.2014 | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | TWI790316B | 21.01.2023 | B | TW201927359 | 16.07.2019 | A | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | UA116793 | 10.05.2018 | C2 | Prioritätsnummer | Datum | IN2975MU2013 | WO2014IB64251 | 04.09.2014 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | UA120587 | 10.01.2020 | C2 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | UA124500 | 29.09.2021 | C2 | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ZA201504740 | 26.10.2016 | B | Prioritätsnummer | Datum | WO2014IB65035 | 03.10.2014 | IN3174MU2013 | Art | ![]() | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ZA201807513 | 26.02.2020 | B | Prioritätsnummer | Datum | US201815903597 | 23.02.2018 | US201715716661 | 27.09.2017 | IN201821014426 | 16.04.2018 | US201715636120 | 28.06.2017 | WO2018US40098 | 28.06.2018 | US201715691500 | 30.08.2017 | US201715842063 | 14.12.2017 | Art | ![]() | EP3718533 |