blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP3043773

EP3043773 - STABILE PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNG IN FESTER DOSIERUNG MIT MOMETASON UND OLOPATADIN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  28.05.2021
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  08.12.2020
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  16.03.2018
Letztes Ereignis   Tooltip08.04.2025Änderung: Termin der mündlichen Verhandlung 
AnmelderFür alle benannten Staaten
Glenmark Specialty S.A.
Avenue Léopold-Robert 37
2300 La Chaux-de-Fonds / CH
[2016/29]
Erfinder01 / DHUPPAD, Ulhas
Bunglow No. B-3
Coral Apt.
Resi 1 -Phase
Shahu Nagar, Motwani Factory Road, Nashik Road
Nashik Maharashtra 422101 / IN
02 / KATKURWAR, Ashok
B-10 Ishwar Paradise Apartment
Ashoka marg
Behind Fem Cinema
Nashik road
Nashik Maharashtra 422011 / IN
03 / GUPTA, Yashwant
Flat No. 2
Antriksh Apartment
Tagor Nagar
Front of Ambedkar Nagar, Nashik Road
Nashik Maharashtra 422006 / IN
04 / ANKAM, Rajesh
Flat No. 204
E Wing
Dream Nest
DGP Nagar, Nashik Road
Nashik Maharashtra 422101 / IN
05 / DHATRAK, Chandrakant
S. No. 11/1-4
Plot No.9
Sadguru Krupa Bangloo
Near Charandas Market, Jail Road, Nashik Road
Nashik Maharashtra 422101 / IN
 [2016/29]
VertreterHGF
HGF Limited
1 City Walk
Leeds LS11 9DX / GB
[N/P]
Frühere [2021/26]HGF
1 City Walk
Leeds LS11 9DX / GB
Frühere [2016/29]HGF Limited
1 City Walk
Leeds LS11 9DX / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag14781946.004.09.2014
[2016/29]
WO2014IB64251
Prioritätsnummer, PrioritätstagIN2013MUM297513.09.2013         Ursprünglich veröffentlichtes Format: IN 2975MU2013
[2017/16]
Frühere [2016/29]INMM2975201313.09.2013
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2015036902
Datum:19.03.2015
Sprache:EN
[2015/11]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3043773
Datum:20.07.2016
Sprache:EN
Die von der WIPO am 19.03.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung.
[2016/29]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP3043773
Datum:30.06.2021
Sprache:EN
[2021/26]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP19.03.2015
KlassifikationIPC:A61K9/10, A61K31/58, A61K31/335
[2020/51]
CPC:
A61K9/10 (EP,RU,US); A61K31/573 (RU); A61K47/38 (RU,US);
A61K31/335 (EP,US); A61K31/55 (RU); A61K31/58 (EP,US);
A61K47/02 (RU,US); A61K47/26 (US); A61K47/36 (RU,US);
A61K9/0043 (EP,RU,US); A61P11/02 (EP,RU); A61P27/14 (EP);
A61P37/08 (EP,RU); A61P43/00 (EP); A61P5/44 (EP) (-)
C-Set:
A61K31/335, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/58, A61K2300/00 (EP,US)
Frühere IPC [2016/29]A61K9/00, A61K9/10, A61K31/00
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2016/29]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:STABILE PHARMAZEUTISCHE ZUSAMMENSETZUNG IN FESTER DOSIERUNG MIT MOMETASON UND OLOPATADIN[2016/29]
Englisch:STABLE FIXED DOSE PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING MOMETASONE AND OLOPATADINE FOR NASAL ADMINISTRATION[2020/49]
Französisch:COMPOSITION PHARMACEUTIQUE STABLE À DOSE FIXE COMPRENANT DE LA MOMÉTASONE ET DE L'OLOPATADINE[2020/52]
Frühere [2016/29]STABLE FIXED DOSE PHARMACEUTICAL COMPOSITION COMPRISING MOMETASONE AND OLOPATADINE
Frühere [2016/29]COMPOSITION PHARMACEUTIQUE STABLE À DOSE FIXE COMPRENANT DE LA MOMÉTASONE ET DE L'AZÉLASTINE
Eintritt in die regionale Phase26.03.2015Nationale Grundgebühr entrichtet 
26.03.2015Benennungsgebühr(en) entrichtet 
26.03.2015Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren26.03.2015Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
26.03.2015Prüfungsantrag gestellt  [2016/29]
15.03.2018Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
23.07.2018Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
18.02.2020Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
12.05.2020Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
12.10.2020Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02)
21.10.2020Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
09.12.2020Ankündigung der Patenterteilung
31.03.2021Erteilungsgebühr entrichtet
31.03.2021Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
31.03.2021Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)EP20163589.3  / EP3718533
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  29.03.2022  31.03.2022  ADMISSIBLE
Ter Meer Steinmeister & Partner Patentanwälte mbB
Nymphenburger Strasse 4
80335 München / DE
Vertreter des Einsprechenden
Ter Meer Steinmeister & Partner, et al, et al
Patentanwälte mbB
Nymphenburger Straße 4
80335 München / DE
 [2022/18]
13.04.2022Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
22.08.2022Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
09.11.2023Termin der mündlichen Verhandlung
07.02.2024Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren
07.02.2024Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
Beschwerde im Anschluss an den Einspruch05.04.2024Beschwerde eingegangen No.  T0492/24
05.04.2024Beschwerdegebühr entrichtet
07.06.2024Begründung eingereicht
16.01.2026Termin der mündlichen Verhandlung
Entrichtete GebührenJahresgebühr
08.09.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
11.09.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
11.09.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
11.09.2019Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
11.09.2020Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Lizenz(en)ID:10 00/nicht ausschließlich
Für:AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Lizenznehmer:A. Menarini Farmaceutica Internazionale S.r.l.
Via dei Sette Santi 1
50131 Florence / IT
Datum:24.03.2021
[2021/25]
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  Tooltipgelöscht
[2024/08]
Frühere [2024/01]SM15.06.2023
Frühere [2023/50]AL30.06.2021
SM15.06.2023
Frühere [2023/33]SM15.06.2023
Frühere [2022/46]gelöscht
Frühere [2022/26]AL30.06.2021
Angeführt inInternationale Recherche[IY]WO0126658  (SCHERING CORP [US]);
 [YD]WO2011141929  (CADILA HEALTHCARE LTD [IN], et al);
 [IY]WO2012094283  (ISTA PHARMACEUTICALS INC [US], et al);
 [XDPYI]WO2014092346  (HANMI PHARM IND CO LTD [KR])
PrüfungUS2004097474
 US2007099883
 WO2009003199
 US7977376
vom AnmelderUS4871865
 US4923892
 US6127353
 WO2006057769
 WO2010025236
 US7977376
 WO2011141929
 US8399508
 WO2014092346
EinspruchWO0126658
 WO03105856
 US2004097474
 US2007099883
 WO2008047149
 WO2009003199
 US7977376
 WO2011141929
 WO2012094283
 WO2012093171
 US2013252929
 WO2014092346
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.