EP3041985 - DÄMPFER MIT FILTEREINHEIT, FILTERPATRONE UND VERFAHREN ZUR DAMPFFÖRDERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 25.09.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.11.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.12.2023 [2023/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2020/12] |
Frühere [2016/28] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
CHUA, Hee Keng c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
CHING, Boon Khian c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
JIANG, Yong c/oHigh Tech Campus Building 5 NL-5656AE Eindhoven / NL | [2016/28] | Vertreter | Vollering, Stefanus Franciscus Maria Philips Domestic Appliances IP Department High Tech Campus 42 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2016/28] | Freeke, Arnold Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14786283.3 | 25.08.2014 | [2016/28] | WO2014IB64043 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20130183269 | 06.09.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 13183269 | [2016/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015033247 | Datum: | 12.03.2015 | Sprache: | EN | [2015/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3041985 | Datum: | 13.07.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.03.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.03.2015 | Klassifikation | IPC: | D06F75/10, D06F75/20, F22B1/28 | [2016/28] | CPC: |
D06F75/10 (EP,RU,US);
B01D46/00 (US);
B01D46/0002 (US);
B01D46/0041 (US);
C02F1/001 (US);
D06F75/20 (EP,US);
F22B1/28 (US);
F22B1/282 (EP,US);
F22B1/284 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DÄMPFER MIT FILTEREINHEIT, FILTERPATRONE UND VERFAHREN ZUR DAMPFFÖRDERUNG | [2016/28] | Englisch: | STEAMER WITH FILTER UNIT, FILTER CARTRIDGE AND METHOD OF CONVEYING STEAM | [2016/28] | Französisch: | CUISEUR À VAPEUR AYANT UNE UNITÉ DE FILTRE, CARTOUCHE DE FILTRE ET PROCÉDÉ DE TRANSFERT DE VAPEUR | [2016/28] | Eintritt in die regionale Phase | 06.04.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.04.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.04.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.04.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/28] | 03.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.09.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.02.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.03.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.05.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.03.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.07.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/52] | 18.08.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2023/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.08.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4087263 (SCHONMANN JR FREDI); | [A]EP0711862 (BRAUN AG [DE]); | [X]DE102004032361 (BRAUN GMBH [DE]); | [AD]WO2008075308 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al); | [A]WO2010139599 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE], et al); | [XI]WO2013068870 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) | vom Anmelder | WO2008075308 |