EP3010130 - STARTSTEUERUNGSVERFAHREN FÜR SCHALTERGLEICHRICHTER SOWIE VORRICHTUNG UND SPEICHERMEDIUM DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.04.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2020/47] |
Frühere [2016/16] | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Erfinder | 01 /
WANG, Mingjin ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech IndustrialPark Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
ZHENG, Dacheng ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
YANG, Yundong ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 04 /
WU, Qiong ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 05 /
LIU, Zhe ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2016/16] | Vertreter | Ligi, Stefano, et al GLP S.r.l. Viale Europa Unita, 171 33100 Udine / IT | [2020/47] |
Frühere [2016/16] | Brevalex 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14787591.8 | 06.06.2014 | [2016/16] | WO2014CN79388 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201310360219 | 16.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201310360219 | [2016/16] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014173363 | Datum: | 30.10.2014 | Sprache: | ZH | [2014/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3010130 | Datum: | 20.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3010130 | Datum: | 18.11.2020 | Sprache: | EN | [2020/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 30.10.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.2017 | Klassifikation | IPC: | H02M1/36 | [2016/16] | CPC: |
H02M1/36 (EP,CN,RU,US);
G05F1/565 (RU);
H02M1/0009 (US);
H02M1/084 (RU)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/16] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STARTSTEUERUNGSVERFAHREN FÜR SCHALTERGLEICHRICHTER SOWIE VORRICHTUNG UND SPEICHERMEDIUM DAFÜR | [2016/16] | Englisch: | SWITCH RECTIFIER STARTUP CONTROL METHOD, AND DEVICE AND STORAGE MEDIUM THEREOF | [2016/16] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE COMMANDE DU DÉMARRAGE D'UN REDRESSEUR DE COMMUTATION, ET SUPPORT D'INFORMATIONS ASSOCIÉ | [2016/16] | Eintritt in die regionale Phase | 12.01.2016 | Übersetzung eingereicht | 12.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.01.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 12.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/16] | 03.10.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.07.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.10.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.10.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.10.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 19.08.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.06.2014 | AL | 18.11.2020 | AT | 18.11.2020 | CY | 18.11.2020 | CZ | 18.11.2020 | DK | 18.11.2020 | EE | 18.11.2020 | FI | 18.11.2020 | HR | 18.11.2020 | IT | 18.11.2020 | LT | 18.11.2020 | LV | 18.11.2020 | MC | 18.11.2020 | MK | 18.11.2020 | MT | 18.11.2020 | NL | 18.11.2020 | PL | 18.11.2020 | RO | 18.11.2020 | RS | 18.11.2020 | SE | 18.11.2020 | SI | 18.11.2020 | SK | 18.11.2020 | SM | 18.11.2020 | BG | 18.02.2021 | NO | 18.02.2021 | GR | 19.02.2021 | IS | 18.03.2021 | PT | 18.03.2021 | IE | 06.06.2021 | LU | 06.06.2021 | BE | 30.06.2021 | CH | 30.06.2021 | FR | 30.06.2021 | LI | 30.06.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 06.06.2014 | |
AL | 18.11.2020 | ||
AT | 18.11.2020 | ||
CY | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
MK | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
FR | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 06.06.2014 | |
AL | 18.11.2020 | ||
AT | 18.11.2020 | ||
CY | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
FR | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 06.06.2014 | |
AL | 18.11.2020 | ||
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
FR | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
BE | 30.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
FR | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
FR | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
IE | 06.06.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
CH | 30.06.2021 | ||
LI | 30.06.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
LU | 06.06.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
MC | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SI | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
IT | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
NL | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 18.11.2020 | |
AT | 18.11.2020 | ||
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
DK | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AT | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
EE | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/35] | AT | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RO | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SK | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/34] | AT | 18.11.2020 | |
CZ | 18.11.2020 | ||
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/33] | AT | 18.11.2020 | |
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LT | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/32] | AT | 18.11.2020 | |
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
SM | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AT | 18.11.2020 | |
FI | 18.11.2020 | ||
HR | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AT | 18.11.2020 | |
FI | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
PL | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
IS | 18.03.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 18.11.2020 | |
FI | 18.11.2020 | ||
LV | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
BG | 18.02.2021 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 18.11.2020 | |
LV | 18.11.2020 | ||
RS | 18.11.2020 | ||
SE | 18.11.2020 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
GR | 19.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 18.11.2020 | |
RS | 18.11.2020 | ||
NO | 18.02.2021 | ||
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 18.11.2020 | |
PT | 18.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 18.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]CN201191806Y (UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH [CN]) [X] 1-11* page 1 - page 4 *; | [X]US2013088894 (ROZMAN ALLEN F [US], et al) [X] 1,5,6,10,11 * paragraphs [0018] , [0 22] - [0025]; figures 1, 2A, 3A * | Internationale Recherche | [A]CN201134749Y (QIYANG ZHAO [CN]); | [A]CN102624210 (UNIV SHANGHAI JIAOTONG); | [A]CN202565185U (JIANGSU GUFENG ELECTRIC POWER CO LTD); | [X]CN103066864 (ZTE CORP) |