EP2981130 - KOMMUNIKATIONSVERWALTUNGSVERFAHREN UND KOMMUNIKATIONSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.10.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.11.2019 [2019/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [N/P] |
Frühere [2016/05] | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Erfinder | 01 /
LIANG, Qiandeng c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
YOU, Jianjie c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
WANG, Shuyi c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 04 /
ZHU, Huaxing c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2016/05] | Vertreter | AWA Sweden AB Junkersgatan 1 582 35 Linköping / SE | [N/P] |
Frühere [2016/05] | Awapatent AB Junkersgatan 1 582 35 Linköping / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14792265.2 | 11.04.2014 | [2016/05] | WO2014CN75159 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201310155598 | 28.04.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201310155598 | [2016/05] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014176964 | Datum: | 06.11.2014 | Sprache: | ZH | [2014/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2981130 | Datum: | 03.02.2016 | Sprache: | EN | [2016/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 06.11.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.03.2016 | Klassifikation | IPC: | H04W28/10, H04L29/06, H04W12/06 | [2016/16] | CPC: |
H04L63/0892 (EP,US);
H04L63/105 (US);
H04W12/062 (EP,US);
H04W12/068 (EP,US);
H04L12/1407 (EP,US);
H04L12/1467 (EP,US);
|
Frühere IPC [2016/05] | H04W28/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMMUNIKATIONSVERWALTUNGSVERFAHREN UND KOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2016/05] | Englisch: | COMMUNICATION MANAGING METHOD AND COMMUNICATION SYSTEM | [2016/05] | Französisch: | PROCÉDÉ DE GESTION DE COMMUNICATION ET SYSTÈME DE COMMUNICATION | [2016/05] | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.2015 | Übersetzung eingereicht | 26.10.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 26.10.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/05] | 05.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.07.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.06.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.06.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/47] | 16.07.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO2006118497 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al) [X] 1-7,9-14 * page 12, line 6 - page 13, line 18; figures 1,3a * * page 14, line 13 - line 15 * * page 15, line 23 - page 20, line 16 * [I] 8,15; | [XI]US2009054037 (KAIPPALLIMALIL JOHN [US]) [X] 1-6,9-13 * paragraph [0043] - paragraph [0055] * * paragraph [0032] * * paragraph [0023]; figures 1,3 * [I] 7,8,14,15; | [XI]CN102893669 (HUAWEI TECH CO LTD) [X] 1,8 * see passages given in english family member EP2858395 * [I] 2-7,9-15; | EP2858395 [ ] (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [ ] * paragraph [0014] - paragraph [0021] * * paragraph [0051] - paragraph [0060] * * paragraph [0094] - paragraph [0107]; figure 6 *; | [A] - HYUNSOOK KIM ET AL, "Enhanced 3GPP system for interworking with fixed broadband access network", IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, US, (20130301), vol. 51, no. 3, doi:10.1109/MCOM.2013.6476871, ISSN 0163-6804, pages 88 - 95, XP011497172 [A] 1-15 * page 89; BBF Fixed Line Policy Concept;; figure 3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCOM.2013.6476871 | Internationale Recherche | [A]CN101150519 (H3C TECHNOLOGIES CO LTD [CN]); | [X]CN102131240 (ZTE CORP); | [A]CN103001927 (ZTE CORP) |