EP3082745 - PFLEGENDES TREIBMITTELHALTIGES HAARKOSMETIKUM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2016/43] | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
KNAPPE, Thorsten Blankeneser Chaussee 65 22869 Schenefeld / DE | 02 /
HEINSOHN, Ulrike Max-Tau-Strasse 42 22529 Hamburg / DE | [2016/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14799134.3 | 12.11.2014 | [2016/43] | WO2014EP74303 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201310226807 | 20.12.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013226807 | [2016/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015090738 | Datum: | 25.06.2015 | Sprache: | DE | [2015/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3082745 | Datum: | 26.10.2016 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 25.06.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3082745 | Datum: | 31.07.2019 | Sprache: | DE | [2019/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.06.2015 | Klassifikation | IPC: | A61K8/39, A61Q5/06, A61K8/04 | [2016/43] | CPC: |
A61K8/046 (EP,US);
A61K8/39 (EP,US);
A61Q5/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PFLEGENDES TREIBMITTELHALTIGES HAARKOSMETIKUM | [2016/43] | Englisch: | BLOWING AGENT-CONTAINING HAIR CARE COSMETIC | [2016/43] | Französisch: | PRODUIT COSMÉTIQUE DE SOIN CAPILLAIRE CONTENANT UN AGENT PROPULSEUR | [2016/43] | Eintritt in die regionale Phase | 19.04.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.04.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.04.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.04.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/43] | 17.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.09.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.03.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.06.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.06.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.06.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.11.2014 | AL | 31.07.2019 | CY | 31.07.2019 | CZ | 31.07.2019 | DK | 31.07.2019 | EE | 31.07.2019 | ES | 31.07.2019 | FI | 31.07.2019 | HR | 31.07.2019 | IT | 31.07.2019 | LT | 31.07.2019 | LV | 31.07.2019 | MC | 31.07.2019 | MK | 31.07.2019 | MT | 31.07.2019 | NL | 31.07.2019 | PL | 31.07.2019 | RO | 31.07.2019 | RS | 31.07.2019 | SE | 31.07.2019 | SI | 31.07.2019 | SK | 31.07.2019 | SM | 31.07.2019 | TR | 31.07.2019 | IS | 30.10.2019 | BG | 31.10.2019 | NO | 31.10.2019 | GR | 01.11.2019 | AT | 12.11.2019 | IE | 12.11.2019 | LU | 12.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | PT | 02.12.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 12.11.2014 | |
AL | 31.07.2019 | ||
CY | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
MT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
AT | 12.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 12.11.2014 | |
AL | 31.07.2019 | ||
CY | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
AT | 12.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 31.07.2019 | |
CY | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
AT | 12.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2021/11] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
AT | 12.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IE | 12.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
LU | 12.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 31.07.2019 | |
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 31.07.2019 | |
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 31.07.2019 | |
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
IT | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 31.07.2019 | |
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 31.07.2019 | |
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 31.07.2019 | |
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | ES | 31.07.2019 | |
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/11] | ES | 31.07.2019 | |
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 31.07.2019 | |
LT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 31.07.2019 | |
LT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 31.07.2019 | |
NO | 31.10.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2013083350 (HENKEL AG & CO KGAA [DE]) [Y] 1-13 * the whole document *; | [A]DE102008060147 (HENKEL AG & CO KGAA [DE]) [A] 1-13 * the whole document *; | [A]US2008305064 (BUI HY SI [US] ET AL) [A] 1-13 * the whole document * | [Y] - GAO TIMOTHY ET AL, "A NEW MULTIFUNCTIONAL, SHINE-ENHANCING EMOLLIENT: PPG-3 BENZYL ETHER MYRISTATE", JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, SOCIETY OF COSMETIC CHEMISTS, NEW YORK, NY, US, (20040101), vol. 55, no. SUPPL, ISSN 1525-7886, pages S143 - S150, XP009077503 [Y] 1-13 * the whole document * | Prüfung | WO2010130626 | WO2015081935 | WO2015081937 |