Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9839596 | Globale Akte | 12.12.2017 | B2 | US2016296452 | 13.10.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014EP74968 | 19.11.2014 | DE102013226587 | 19.12.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN105828881B | Globale Akte | 30.04.2019 | B | CN105828881 | 03.08.2016 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2014EP74968 | 19.11.2014 | DE102013226587 | 19.12.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3082962 | Globale Akte | 06.02.2019 | B1 | EP3082962 | 26.10.2016 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2014EP74968 | 19.11.2014 | DE102013226587 | 19.12.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2015090812 | Globale Akte | 25.06.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102013226587 | 19.12.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE102013226587 | 25.06.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE102013226587 | 19.12.2013 |